Karel Bican
|
Neaktivní
od 03.04.2004
|
jednatel |
27.09.2000 |
Adresa: |
14800, 21845115, Praha 4, Praha 4, Chodov, Petýrkova, 1953/24 |
|
Karel Bican
|
Neaktivní
od 03.04.2004
|
jednatel |
27.09.2000 |
Adresa: |
14800, 21845115, Praha, Chodov, Petýrkova, 1953, 24, Petýrkova 1953/24, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Jan Matoušek
|
Neaktivní
od 18.04.2001
|
jednatel |
18.07.2000 |
Adresa: |
14000, 21912521, Praha 4, Praha 4, Michle, Kvestorská, 1175/17 |
|
Jan Matoušek
|
Neaktivní
od 18.04.2001
|
jednatel |
18.07.2000 |
Adresa: |
14000, 21912521, Praha, Michle, Kvestorská, 1175, 17, Kvestorská 1175/17, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Jan Matoušek
|
Neaktivní
od 18.07.2000
|
jednatel |
14.10.1994 |
Adresa: |
4, Jindřichův Hradec, Třebického, 1099/II |
|
Jan Matoušek
|
Neaktivní
od 18.07.2000
|
jednatel |
14.10.1994 |
Adresa: |
37701, 14802597, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, Třebického, 1099, Třebického 1099, Jindřichův Hradec II, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Jan Matoušek
|
Neaktivní
od 14.10.1994
|
jednatel |
07.03.1994 |
Adresa: |
37802, 100, Stráž nad Nežárkou,Příbraz 101 |
|
Jan Matoušek
|
Neaktivní
od 14.10.1994
|
jednatel |
07.03.1994 |
Adresa: |
Stráž nad Nežárkou,Příbraz 101, 37802, 37802 Stráž nad Nežárkou,Příbraz 101, Česká republika |
|