IVA ŘEPOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2016 |
Adresa: |
38226, 12955035, Český Krumlov, Horní Planá, Horní Planá, Na Výsluní, 340 |
|
FRANTIŠEK ŠPILÍNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2016 |
Adresa: |
38101, 8681406, Český Krumlov, Český Krumlov, Horní Brána, Pod Hrází, 578 |
|
IVA ŘEPOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2016 |
Adresa: |
38226, 12955035, Český Krumlov, Horní Planá, Horní Planá, Na Výsluní, 340, Na Výsluní 340, 38226 Horní Planá |
|
FRANTIŠEK ŠPILÍNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2016 |
Adresa: |
38101, 8681406, Český Krumlov, Český Krumlov, Horní Brána, Pod Hrází, 578, Pod Hrází 578, Horní Brána, 38101 Český Krumlov |
|
Iva Řepová
|
Neaktivní
od 28.11.2016
|
jednatel |
02.04.2007 |
Adresa: |
38226, 12955035, Horní Planá, Na Výsluní, 340 |
|
IVA ŘEPOVÁ
|
Neaktivní
od 28.11.2016
|
jednatel |
02.04.2007 |
Adresa: |
38226, 12955035, Český Krumlov, Horní Planá, Horní Planá, Na Výsluní, 340, Na Výsluní 340, 38226 Horní Planá |
|
Marie Soukupová
|
Neaktivní
od 02.04.2007
|
jednatel |
13.01.2006 |
Adresa: |
38226, 12954292, Horní Planá, A.Stiftera, 264 |
|
Marie Soukupová
|
Neaktivní
od 02.04.2007
|
jednatel |
13.01.2006 |
Adresa: |
38226, 12954292, Český Krumlov, Horní Planá, Horní Planá, A. Stiftera, 264, A. Stiftera 264, 38226 Horní Planá |
|
Marie Soukupová
|
Neaktivní
od 13.01.2006
|
jednatel |
06.06.1994 |
Adresa: |
Horní Planá, Komenského, 264 |
|
František Špilínek
|
Neaktivní
od 28.11.2016
|
jednatel |
06.06.1994 |
Adresa: |
8681406, Český Krumlov, Pod hrází, 578 |
|
Marie Soukupová
|
Neaktivní
od 13.01.2006
|
jednatel |
06.06.1994 |
Adresa: |
264, Horní Planá, Komenského, Komenského 264, Horní Planá, Česká republika |
|
FRANTIŠEK ŠPILÍNEK
|
Neaktivní
od 28.11.2016
|
jednatel |
06.06.1994 |
Adresa: |
38101, 8681406, Český Krumlov, Český Krumlov, Horní Brána, Pod Hrází, 578, Pod Hrází 578, Horní Brána, 38101 Český Krumlov |
|