JUDr. Otakar Veselý
|
Neaktivní
od 18.01.2012
|
jednatel |
18.11.2005 |
Adresa: |
67401, 18778071, Třebíč, Horka-Domky, Znojemská, 653/11 |
|
JUDr. Otakar Veselý
|
Neaktivní
od 18.01.2012
|
jednatel |
18.11.2005 |
Adresa: |
67401, 18778071, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Znojemská, 653, 11, Znojemská 653/11, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
Miroslav Huna
|
Neaktivní
od 18.11.2005
|
jednatel |
23.04.2005 |
Adresa: |
67571, 3, Náměšť nad Oslavou, P. Křičky, 557 |
|
Miroslav Huna
|
Neaktivní
od 18.11.2005
|
jednatel |
23.04.2005 |
Adresa: |
67571, 18804381, Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Petra Křičky, 557, Petra Křičky 557, 67571 Náměšť nad Oslavou |
|
Monika Bílková
|
Neaktivní
od 23.04.2005
|
jednatel |
20.12.2000 |
Adresa: |
38276, 8773823, Český Krumlov, Loučovice, 186 |
|
Renata Strychová
|
Neaktivní
od 23.04.2005
|
jednatel |
20.12.2000 |
Adresa: |
38276, 8774820, Český Krumlov, Loučovice, 286 |
|
Monika Bílková
|
Neaktivní
od 23.04.2005
|
jednatel |
20.12.2000 |
Adresa: |
38276, 8773823, Český Krumlov, Loučovice, Loučovice, 186, č.p. 186, 38276 Loučovice |
|
Renata Strychová
|
Neaktivní
od 23.04.2005
|
jednatel |
20.12.2000 |
Adresa: |
38276, 8774820, Český Krumlov, Loučovice, Loučovice, 286, č.p. 286, 38276 Loučovice |
|
ing. František Bürger
|
Neaktivní
od 20.12.2000
|
jednatel |
06.02.1997 |
Adresa: |
37361, 11739746, České Budějovice, Hrdějovice, 225 |
|
Vladimír Romof
|
Neaktivní
od 23.04.2005
|
jednatel |
06.02.1997 |
Adresa: |
38276, 8774170, Český Krumlov, Loučovice, č.221 |
|
Ing. FRANTIŠEK BÜRGER
|
Neaktivní
od 20.12.2000
|
jednatel |
06.02.1997 |
Adresa: |
37361, 11739746, České Budějovice, Hrdějovice, Hrdějovice, Okružní, 225, Okružní 225, 37361 Hrdějovice |
|
Vladimír Romof
|
Neaktivní
od 23.04.2005
|
jednatel |
06.02.1997 |
Adresa: |
38276, 8774170, Český Krumlov, Loučovice, Loučovice, 221, č.p. 221, 38276 Loučovice |
|
Vladimír Romof
|
Neaktivní
od 06.02.1997
|
jednatel |
18.04.1994 |
Adresa: |
38276, 8774170, Loučovice, č.221 |
|
ing. František Bürger
|
Neaktivní
od 06.02.1997
|
jednatel |
18.04.1994 |
Adresa: |
37361, 11739746, Hrdějovice, 225 |
|
Vladimír Romof
|
Neaktivní
od 06.02.1997
|
jednatel |
18.04.1994 |
Adresa: |
38276, 8774170, Český Krumlov, Loučovice, Loučovice, 221, č.p. 221, 38276 Loučovice |
|
Ing. FRANTIŠEK BÜRGER
|
Neaktivní
od 06.02.1997
|
jednatel |
18.04.1994 |
Adresa: |
37361, 11739746, České Budějovice, Hrdějovice, Hrdějovice, Okružní, 225, Okružní 225, 37361 Hrdějovice |
|