Ing. TOMÁŠ VYCH
|
Aktivní
|
jednatel |
29.04.2022 |
Adresa: |
19300, 26678641, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Dandova, 2619, 13 |
|
Ing. TOMÁŠ VYCH
|
Aktivní
|
jednatel |
29.04.2022 |
Adresa: |
19300, 26678641, Praha, Horní Počernice, Dandova, 2619, 13, Dandova 2619/13, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ing. TOMÁŠ VYCH
|
Neaktivní
od 29.04.2022
|
jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22175521, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Mlýnská, 22, 4 |
|
Ing. TOMÁŠ VYCH
|
Neaktivní
od 29.04.2022
|
jednatel |
24.02.2016 |
Adresa: |
16000, 22175521, Praha, Bubeneč, Mlýnská, 22, 4, Mlýnská 22/4, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. TOMÁŠ VYCH
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
25064, 14498031, Praha-východ, Hovorčovice, Hovorčovice, Revoluční, 33 |
|
Ing. TOMÁŠ VYCH
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
25064, 14498031, Praha-východ, Hovorčovice, Hovorčovice, Revoluční, 33, Revoluční 33, 25064 Hovorčovice |
|
PETRA KUBEJOVÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
30.10.2013 |
Adresa: |
50003, 23904470, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Sládkova, 255, 13 |
|
PETRA KUBEJOVÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
30.10.2013 |
Adresa: |
50003, 23904470, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Sládkova, 255, 13, Sládkova 255/13, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Ing. TOMÁŠ VYCH
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
jednatel |
18.07.2013 |
Adresa: |
25064, 25987674, Hovorčovice, Hovorčovice, Za Vodou, 451 |
|
Ing. TOMÁŠ VYCH
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
jednatel |
18.07.2013 |
Adresa: |
25064, 25987674, Praha-východ, Hovorčovice, Hovorčovice, Za Vodou, 451, Za Vodou 451, 25064 Hovorčovice |
|
Ing. Tomáš Vych
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
jednatel |
12.04.2010 |
Adresa: |
25064, Hovorčovice, Za Vodou, 451 |
|
Ing. TOMÁŠ VYCH
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
jednatel |
12.04.2010 |
Adresa: |
25064, 25987674, Praha-východ, Hovorčovice, Hovorčovice, Za Vodou, 451, Za Vodou 451, 25064 Hovorčovice |
|
Tomáš Vych
|
Neaktivní
od 12.04.2010
|
jednatel |
13.05.1994 |
Adresa: |
51741, 9747761, Kostelec nad Orlicí, U váhy, 1196 |
|
Petra Kubejová
|
Neaktivní
od 30.10.2013
|
jednatel |
13.05.1994 |
Adresa: |
51601, 9855696, Rychnov nad Kněžnou, Mírová, 1537 |
|
Tomáš Vych
|
Neaktivní
od 12.04.2010
|
jednatel |
13.05.1994 |
Adresa: |
51741, 9747761, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, U Váhy, 1196, U Váhy 1196, 51741 Kostelec nad Orlicí |
|
Petra Kubejová
|
Neaktivní
od 30.10.2013
|
jednatel |
13.05.1994 |
Adresa: |
51601, 9855696, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Mírová, 1537, Mírová 1537, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|