PETR SCHOŘ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
26.10.2017 |
Adresa: |
27351, 5967716, Kladno, Dolany, Dolany, 8 |
|
Iva Dyková
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
01.11.2001 |
Adresa: |
22329889, Praha 8, Korycanská, 370/6 |
|
Iva Dyková
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
01.11.2001 |
Adresa: |
18100, 22329889, Praha, Čimice, Korycanská, 370, 6, Korycanská 370/6, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Václav Plaček
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
15.02.2001 |
Adresa: |
21796955, Praha 3, Na Rovnosti, 2689/15 |
|
Václav Plaček
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
15.02.2001 |
Adresa: |
13000, 21796955, Praha, Žižkov, Na rovnosti, 2689, 15, Na rovnosti 2689/15, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
PETR SCHOŘ
|
Neaktivní
od 20.05.2024
|
člen představenstva |
20.05.2024 |
Adresa: |
27351, 5967716, Kladno, Dolany, Dolany, 8, č.p. 8, 27351 Dolany |
|
PETR SCHOŘ
|
Neaktivní
od 20.05.2024
|
člen představenstva |
26.10.2017 |
Adresa: |
27351, 5967716, Kladno, Dolany, Dolany, 8, č.p. 8, 27351 Dolany |
|
PETR SCHOŘ
|
Neaktivní
od 26.10.2017
|
člen představenstva |
06.05.2014 |
Adresa: |
51754, 9833536, Vamberk, Vamberk, Struha, 864 |
|
PETR SCHOŘ
|
Neaktivní
od 26.10.2017
|
člen představenstva |
06.05.2014 |
Adresa: |
51754, 9833536, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Vamberk, Struha, 864, Struha 864, 51754 Vamberk |
|
Iva Kováčová
|
Neaktivní
od 01.11.2001
|
předseda představenstva |
15.02.2001 |
Adresa: |
22329889, Praha 8, Korycanská, 370/6 |
|
Petr Schoř
|
Neaktivní
od 06.05.2014
|
člen představenstva |
15.02.2001 |
Adresa: |
22241752, Praha 6, Stochovská, 790/47 |
|
Iva Kováčová
|
Neaktivní
od 01.11.2001
|
předseda představenstva |
15.02.2001 |
Adresa: |
18100, 22329889, Praha, Čimice, Korycanská, 370, 6, Korycanská 370/6, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Petr Schoř
|
Neaktivní
od 06.05.2014
|
člen představenstva |
15.02.2001 |
Adresa: |
16100, 22241752, Praha, Ruzyně, Stochovská, 790, 47, Stochovská 790/47, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Ing. Ladislav Bechyňa
|
Neaktivní
od 15.02.2001
|
místopředseda představenstva |
26.11.1996 |
Adresa: |
7709102, Pardubice, Jindřišská, 2037 |
|
Ing. Ladislav Bechyňa
|
Neaktivní
od 15.02.2001
|
místopředseda představenstva |
26.11.1996 |
Adresa: |
53002, 7709102, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Jindřišská, 2037, Jindřišská 2037, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ing. Antonín Seďa
|
Neaktivní
od 26.11.1996
|
místopředseda představenstva |
27.06.1994 |
Adresa: |
7652968, Živanice, 165 |
|
Ing. Jiří Novák
|
Neaktivní
od 15.02.2001
|
předseda představenstva |
27.06.1994 |
Adresa: |
Lázně Bohdaneč, Veselého, 577 |
|
Pavel Tesař
|
Neaktivní
od 15.02.2001
|
člen představenstva |
27.06.1994 |
Adresa: |
7723288, Pardubice, Jana Zajíce, 953 |
|
Aleš Novotný
|
Neaktivní
od 15.02.2001
|
člen představenstva |
27.06.1994 |
Adresa: |
9853910, Rychnov nad Kněžnou, Palackého, 1359 |
|
Marie Štusáková
|
Neaktivní
od 15.02.2001
|
člen představenstva |
27.06.1994 |
Adresa: |
Pardubice, Palackého, 291 |
|
Ing. Antonín Seďa
|
Neaktivní
od 26.11.1996
|
místopředseda představenstva |
27.06.1994 |
Adresa: |
53342, 7652968, Pardubice, Živanice, Živanice, 165, č.p. 165, 53342 Živanice |
|
Ing. Jiří Novák
|
Neaktivní
od 15.02.2001
|
předseda představenstva |
27.06.1994 |
Adresa: |
53341, 7489919, Pardubice, Lázně Bohdaneč, Lázně Bohdaneč, Gočárova, 577, Gočárova 577, 53341 Lázně Bohdaneč |
|
Pavel Tesař
|
Neaktivní
od 15.02.2001
|
člen představenstva |
27.06.1994 |
Adresa: |
53012, 7723288, Pardubice, Pardubice, Studánka, Jana Zajíce, 953, Jana Zajíce 953, Studánka, 53012 Pardubice |
|
Aleš Novotný
|
Neaktivní
od 15.02.2001
|
člen představenstva |
27.06.1994 |
Adresa: |
51601, 9853910, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Palackého, 1359, Palackého 1359, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
Marie Štusáková
|
Neaktivní
od 15.02.2001
|
člen představenstva |
27.06.1994 |
Adresa: |
291, Pardubice, Palackého, Palackého 291, Pardubice, Česká republika |
|