Ing. Miloslav Štěpánek
|
Neaktivní
od 25.11.2002
|
Místopředseda představenstva |
10.01.2000 |
Adresa: |
7401591, Nové Město nad Metují, Komenského, 370 |
|
Ing. Josef Kováříček
|
Neaktivní
od 25.11.2002
|
Předseda představenstva |
10.01.2000 |
Adresa: |
7407700, Nové Město nad Metují, U Lípy, 983 |
|
Ing. Miloslav Štěpánek
|
Neaktivní
od 25.11.2002
|
Místopředseda představenstva |
10.01.2000 |
Adresa: |
54901, 7401591, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, Komenského, 370, Komenského 370, 54901 Nové Město nad Metují |
|
Ing. Josef Kováříček
|
Neaktivní
od 25.11.2002
|
Předseda představenstva |
10.01.2000 |
Adresa: |
54901, 7407700, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, U Lípy, 983, U Lípy 983, 54901 Nové Město nad Metují |
|
Ing. Jiří Marek
|
Neaktivní
od 25.11.2002
|
Místopředseda představenstva |
30.05.1996 |
Adresa: |
23835290, Hradec Králové, Hradec Králové, Voborníkova, 251 |
|
Ing. Jiří Marek
|
Neaktivní
od 25.11.2002
|
Místopředseda představenstva |
30.05.1996 |
Adresa: |
50301, 23835290, Hradec Králové, Hradec Králové, Plácky, Voborníkova, 251, 6, Voborníkova 251/6, Plácky, 50301 Hradec Králové |
|
Ing. Miloslav Štěpánek
|
Neaktivní
od 10.01.2000
|
Předseda představenstva |
28.06.1995 |
Adresa: |
7401591, Nové Město nad Metují, Komenského, 370 |
|
Ing. Josef Kovaříček
|
Neaktivní
od 10.01.2000
|
Místopředseda představenstva |
28.06.1995 |
Adresa: |
7407700, Nové Město nad Metují, U lípy, 983 |
|
Ing. Miloslav Štěpánek
|
Neaktivní
od 10.01.2000
|
Předseda představenstva |
28.06.1995 |
Adresa: |
54901, 7401591, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, Komenského, 370, Komenského 370, 54901 Nové Město nad Metují |
|
ing. Josef Kovaříček
|
Neaktivní
od 10.01.2000
|
Místopředseda představenstva |
28.06.1995 |
Adresa: |
54901, 7407700, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, U Lípy, 983, U Lípy 983, 54901 Nové Město nad Metují |
|
Ing. Vít Volhejn
|
Neaktivní
od 28.06.1995
|
předseda představenstva |
27.07.1994 |
Adresa: |
7402783, Nové Město nad Metují, Klosova, 489 |
|
Luboš Berkovec
|
Neaktivní
od 28.06.1995
|
místopředseda představenstva |
27.07.1994 |
Adresa: |
7242875, Česká Skalice, Bezručova, 538 |
|
Ing. Aleš Vrátný
|
Neaktivní
od 30.05.1996
|
místopředseda představenstva |
27.07.1994 |
Adresa: |
7403704, Nové Město nad Metují, Malecí, 581 |
|
Ing. Vít Volhejn
|
Neaktivní
od 28.06.1995
|
předseda představenstva |
27.07.1994 |
Adresa: |
54901, 7402783, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, Klosova, 489, Klosova 489, 54901 Nové Město nad Metují |
|
Luboš Berkovec
|
Neaktivní
od 28.06.1995
|
místopředseda představenstva |
27.07.1994 |
Adresa: |
55203, 7242875, Náchod, Česká Skalice, Česká Skalice, Bezručova, 538, Bezručova 538, 55203 Česká Skalice |
|
Ing. Aleš Vrátný
|
Neaktivní
od 30.05.1996
|
místopředseda představenstva |
27.07.1994 |
Adresa: |
54901, 7403704, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, Malecí, 581, Malecí 581, 54901 Nové Město nad Metují |
|