JAN ADAMEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.11.2014 |
Adresa: |
58301, 26503824, Chotěboř, Chotěboř, Větrná, 1794 |
|
JAN ADAMEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.11.2014 |
Adresa: |
58301, 26503824, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Větrná, 1794, Větrná 1794, 58301 Chotěboř |
|
Ing. VLADIMÍR STEHNO
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.10.2013 |
Adresa: |
58301, 9628541, Chotěboř, Chotěboř, Šumperská, 1135 |
|
Ing. VLADIMÍR STEHNO
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.10.2013 |
Adresa: |
58301, 9628541, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Šumperská, 1135, Šumperská 1135, 58301 Chotěboř |
|
VLADIMÍR KUBÁT
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
Jednatel |
15.11.2013 |
Adresa: |
58301, 9487841, Jitkov, Jitkov, 69 |
|
VLADIMÍR KUBÁT
|
Neaktivní
od 30.01.2014
|
Jednatel |
15.11.2013 |
Adresa: |
58301, 9487841, Havlíčkův Brod, Jitkov, Jitkov, 69, č.p. 69, 58301 Jitkov |
|
Ing. Vladimír Stehno
|
Neaktivní
od 06.10.2013
|
Jednatel |
08.06.2002 |
Adresa: |
58301, 9628541, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Šumperská, 1135 |
|
Vladimír Kubát
|
Neaktivní
od 15.11.2013
|
Jednatel |
08.06.2002 |
Adresa: |
Jitkov 69, 583 01 Chotěboř |
|
Ing. VLADIMÍR STEHNO
|
Neaktivní
od 06.10.2013
|
Jednatel |
08.06.2002 |
Adresa: |
58301, 9628541, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Šumperská, 1135, Šumperská 1135, 58301 Chotěboř |
|
VLADIMÍR KUBÁT
|
Neaktivní
od 15.11.2013
|
Jednatel |
08.06.2002 |
Adresa: |
58301, 9487841, Havlíčkův Brod, Jitkov, Jitkov, 69, č.p. 69, 58301 Jitkov |
|
Ing. Josef Marek
|
Neaktivní
od 08.06.2002
|
Jednatel |
26.02.1999 |
Adresa: |
9647775, Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou, Stínadla, 1035 |
|
Ing. Josef Marek
|
Neaktivní
od 08.06.2002
|
Jednatel |
26.02.1999 |
Adresa: |
58401, 9647775, Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Stínadla, 1035, Stínadla 1035, 58401 Ledeč nad Sázavou |
|
Vladimír Kubát
|
Neaktivní
od 08.06.2002
|
Jednatel |
16.06.1994 |
Adresa: |
58301, 9630473, Chotěboř, krále Jana, 1328 |
|
Ing. Vladimír Stehno
|
Neaktivní
od 08.06.2002
|
Jednatel |
16.06.1994 |
Adresa: |
58301, 24983098, Chotěboř, Na Skřivánku, 1135 |
|
Vladimír Kubát
|
Neaktivní
od 08.06.2002
|
Jednatel |
16.06.1994 |
Adresa: |
58301, 9630473, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Krále Jana, 1328, Krále Jana 1328, 58301 Chotěboř |
|
Ing. Vladimír Stehno
|
Neaktivní
od 08.06.2002
|
Jednatel |
16.06.1994 |
Adresa: |
1135, Chotěboř, Na Skřivánku, 58301, Na Skřivánku 1135, 58301 Chotěboř, Česká republika |
|