PETR VESZPREMI
|
Neaktivní
od 08.10.2021
|
jednatel |
10.06.2014 |
Adresa: |
33023, 558796, Nýřany, Nýřany, Střední, 861 |
|
PETR VESZPREMI
|
Neaktivní
od 08.10.2021
|
jednatel |
10.06.2014 |
Adresa: |
33023, 558796, Plzeň-sever, Nýřany, Nýřany, Střední, 861, Střední 861, 33023 Nýřany |
|
JIŘÍ KURTINEC
|
Neaktivní
od 10.06.2014
|
jednatel |
22.11.2013 |
Adresa: |
33901, 21495556, Klatovy, Klatovy III, Cibulkova, 810 |
|
JIŘÍ KURTINEC
|
Neaktivní
od 10.06.2014
|
jednatel |
22.11.2013 |
Adresa: |
33901, 21495556, Klatovy, Klatovy, Klatovy III, Cibulkova, 810, Cibulkova 810, Klatovy III, 33901 Klatovy |
|
Jiří Kurtinec
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
33901, 21495556, Klatovy, Cibulkova, 810 |
|
JIŘÍ KURTINEC
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
33901, 21495556, Klatovy, Klatovy, Klatovy III, Cibulkova, 810, Cibulkova 810, Klatovy III, 33901 Klatovy |
|
Oldřich Bouma
|
Neaktivní
od 31.10.2011
|
jednatel |
03.02.2009 |
Adresa: |
26401, 23035641, Sedlčany, Novoměstské nám., 255 |
|
Oldřich Bouma
|
Neaktivní
od 31.10.2011
|
jednatel |
03.02.2009 |
Adresa: |
26401, 23035641, Příbram, Sedlčany, Sedlčany, Novoměstské náměstí, 255, Novoměstské náměstí 255, 26401 Sedlčany |
|
Ing. Jiří Horák
|
Neaktivní
od 03.02.2009
|
Jednatel |
18.06.2008 |
Adresa: |
28401, 11532912, Kutná Hora, Suchdol, Solopysky, 15 |
|
Ing. Jiří Horák
|
Neaktivní
od 03.02.2009
|
Jednatel |
18.06.2008 |
Adresa: |
28401, 11532912, Kutná Hora, Suchdol, Solopysky, 15, Solopysky 15, 28401 Suchdol |
|
Jiří Stehlík
|
Neaktivní
od 21.06.2007
|
Jednatel |
18.06.2002 |
Adresa: |
26272, 17298539, Březnice, Obránců Míru, 511 |
|
Ing. Jiří Horák
|
Neaktivní
od 18.06.2008
|
Jednatel |
18.06.2002 |
Adresa: |
28401, Kutná Hora, Kutná Hora, J. Palacha, 161 |
|
Jiří Stehlík
|
Neaktivní
od 21.06.2007
|
Jednatel |
18.06.2002 |
Adresa: |
26272, 17298539, Příbram, Březnice, Březnice, Obránců míru, 511, Obránců míru 511, 26272 Březnice |
|
Ing. Jiří Horák
|
Neaktivní
od 18.06.2008
|
Jednatel |
18.06.2002 |
Adresa: |
28401, 11619384, Kutná Hora, Kutná Hora, Šipší, Jana Palacha, 161, Jana Palacha 161, Šipší, 28401 Kutná Hora |
|
Ing. Miroslav Skolka
|
Neaktivní
od 18.06.2002
|
Jednatel |
09.03.2000 |
Adresa: |
Pardubice - Rosice, Fügnerova, 611 |
|
Ing. Miroslav Skolka
|
Neaktivní
od 18.06.2002
|
Jednatel |
09.03.2000 |
Adresa: |
611, Pardubice - Rosice, Fügnerova, Fügnerova 611, Pardubice - Rosice, Česká republika |
|
Ing. Miroslav Skolka
|
Neaktivní
od 09.03.2000
|
Jednatel |
25.03.1997 |
Adresa: |
7796285, Pardubice, Pardubice, kpt. Bartoše, 409 |
|
Ing. Jiří Horák
|
Neaktivní
od 18.06.2002
|
Jednatel |
25.03.1997 |
Adresa: |
Kutná Hora, Kutná Hora, J. Palacha, 161 |
|
Ing. Miroslav Skolka
|
Neaktivní
od 09.03.2000
|
Jednatel |
25.03.1997 |
Adresa: |
53009, 7796285, Pardubice, Pardubice, Polabiny, kpt. Bartoše, 409, kpt. Bartoše 409, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. Jiří Horák
|
Neaktivní
od 18.06.2002
|
Jednatel |
25.03.1997 |
Adresa: |
28401, 11619384, Kutná Hora, Kutná Hora, Šipší, Jana Palacha, 161, Jana Palacha 161, Šipší, 28401 Kutná Hora |
|
Ing. Zbyněk Ságner
|
Neaktivní
od 25.03.1997
|
Jednatel |
04.12.1996 |
Adresa: |
7726236, Pardubice, Pardubice, Zelená, 230 |
|
Tomáš Žanda
|
Neaktivní
od 25.03.1997
|
Jednatel |
04.12.1996 |
Adresa: |
Pardubice, Pardubice, Dr. Krpaty, 1623 |
|
Ing. Zbyněk Ságner
|
Neaktivní
od 25.03.1997
|
Jednatel |
04.12.1996 |
Adresa: |
53003, 7726236, Pardubice, Pardubice, Pardubičky, Zelená, 230, Zelená 230, Pardubičky, 53003 Pardubice |
|
Tomáš Žanda
|
Neaktivní
od 25.03.1997
|
Jednatel |
04.12.1996 |
Adresa: |
53003, 7791712, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, JUDr. Krpaty, 1623, JUDr. Krpaty 1623, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
Ing. Michal Koláček
|
Neaktivní
od 04.12.1996
|
Jednatel společnosti |
07.03.1995 |
Adresa: |
7713070, Pardubice, Benešovo náměstí, 2440 |
|
ing. Michal Koláček
|
Neaktivní
od 04.12.1996
|
Jednatel společnosti |
07.03.1995 |
Adresa: |
53002, 7713070, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Benešovo náměstí, 2440, Benešovo náměstí 2440, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ing. Lubor Měchura
|
Neaktivní
od 07.03.1995
|
Jednatel |
14.07.1994 |
Adresa: |
78361, Hlubočky 1, Na orátě 498 |
|
Ing. Lubor Měchura
|
Neaktivní
od 07.03.1995
|
Jednatel |
14.07.1994 |
Adresa: |
78361, 16132696, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 498, Na Orátě 498, 78361 Hlubočky |
|