IRENA PEČINKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2014 |
Adresa: |
53821, 25417011, Rabštejnská Lhota, Smrkový Týnec, 46 |
|
ŠÁRKA PEČINKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2014 |
Adresa: |
53821, 25417011, Rabštejnská Lhota, Smrkový Týnec, 46 |
|
SIMONA PEČINKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2014 |
Adresa: |
17000, 22293281, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Nad Královskou oborou, 171, 43 |
|
SIMONA PEČINKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2014 |
Adresa: |
17000, 22293281, Praha, Bubeneč, Nad Královskou oborou, 171, 43, Nad Královskou oborou 171/43, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
ŠÁRKA PEČINKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2014 |
Adresa: |
53821, 25417011, Chrudim, Rabštejnská Lhota, Smrkový Týnec, 46, Smrkový Týnec 46, 53821 Rabštejnská Lhota |
|
IRENA PEČINKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.07.2014 |
Adresa: |
53821, 25417011, Chrudim, Rabštejnská Lhota, Smrkový Týnec, 46, Smrkový Týnec 46, 53821 Rabštejnská Lhota |
|
Simona Pečinková
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
jednatel |
07.11.2008 |
Adresa: |
53821, Rabštejnská Lhota, Smrkový Týnec, 46 |
|
Simona Pečinková
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
jednatel |
07.11.2008 |
Adresa: |
53821, 25417011, Chrudim, Rabštejnská Lhota, Smrkový Týnec, 46, Smrkový Týnec 46, 53821 Rabštejnská Lhota |
|
Šárka Pečinková
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
jednatel |
30.05.2008 |
Adresa: |
53821, Rabštejnská Lhota, Smrkový Týnec, 46 |
|
ŠÁRKA PEČINKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
jednatel |
30.05.2008 |
Adresa: |
53821, 25417011, Chrudim, Rabštejnská Lhota, Smrkový Týnec, 46, Smrkový Týnec 46, 53821 Rabštejnská Lhota |
|
Irena Pečinková
|
Neaktivní
od 11.07.2014
|
jednatel |
07.11.2005 |
Adresa: |
Smrkový Týnec, Slatiňany 46, PSČ 53821 |
|
Aleš Lomnický
|
Neaktivní
od 07.11.2005
|
Jednatel |
01.08.1994 |
Adresa: |
53009, 7728212, Pardubice, Ke hřišti, 433 |
|
Aleš Lomnický
|
Neaktivní
od 07.11.2005
|
Jednatel |
01.08.1994 |
Adresa: |
53003, 7728212, Pardubice, Pardubice, Pardubičky, Ke Hřišti, 433, Ke Hřišti 433, Pardubičky, 53003 Pardubice |
|