PETR BALATKA
|
Aktivní
|
jednatel |
20.05.2024 |
Adresa: |
46846, 78208912, Jablonec nad Nisou, Plavy, Haratice, 163, Haratice 163, 46846 Plavy |
|
JIŘÍ HLŮŽE
|
Aktivní
|
jednatel |
15.07.2013 |
Adresa: |
46846, 25579746, Plavy, Haratice, 148 |
|
JIŘÍ HLŮŽE
|
Aktivní
|
jednatel |
15.07.2013 |
Adresa: |
46846, 25579746, Jablonec nad Nisou, Plavy, Haratice, 148, Haratice 148, 46846 Plavy |
|
JIŘÍ HLŮŽE
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.05.2004 |
Adresa: |
46846, 12147699, Plavy, Haratice, 83 |
|
RENÉ HLŮŽE
|
Neaktivní
od 01.04.2005
|
jednatel |
01.04.2005 |
Adresa: |
46846, 12147231, Plavy, Haratice, 28 |
|
RENÉ HLŮŽE
|
Neaktivní
od 01.04.2005
|
jednatel |
01.04.2005 |
Adresa: |
46846, 12147231, Jablonec nad Nisou, Plavy, Haratice, 28, Haratice 28, 46846 Plavy |
|
Jiří Hlůže
|
Neaktivní
od 29.05.2004
|
Jednatel |
29.05.2004 |
Adresa: |
46846, 100, Haratice 83-Plavy |
|
Jiří Hlůže
|
Neaktivní
od 29.05.2004
|
Jednatel |
29.05.2004 |
Adresa: |
46846, 12147699, Jablonec nad Nisou, Plavy, Haratice, 83, Haratice 83, 46846 Plavy |
|
Jiří Hluže
|
Neaktivní
od 29.05.2004
|
Jednatel |
10.08.1994 |
Adresa: |
46846, 100, Harantice 83-Plavy |
|
Jiří Hluže
|
Neaktivní
od 29.05.2004
|
Jednatel |
10.08.1994 |
Adresa: |
Harantice 83-Plavy, 46846, 46846 Harantice 83-Plavy, Česká republika |
|
Jiří Hlůže
|
Neaktivní
od 10.08.1994
|
Jednatel |
01.08.1994 |
Adresa: |
46846, 100, Hrantice 83-Plavy |
|
Miloš Hádek
|
Neaktivní
od 01.04.2005
|
Jednatel |
01.08.1994 |
Adresa: |
46825, 12160199, Zásada, čp. 10 |
|
Jiří Hlůže
|
Neaktivní
od 10.08.1994
|
Jednatel |
01.08.1994 |
Adresa: |
Hrantice 83-Plavy, 46846, 46846 Hrantice 83-Plavy, Česká republika |
|
Miloš Hádek
|
Neaktivní
od 01.04.2005
|
Jednatel |
01.08.1994 |
Adresa: |
46825, 12160199, Jablonec nad Nisou, Zásada, Zásada, 10, č.p. 10, 46825 Zásada |
|