LUBOŠ PROKŮPEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
28.12.2016 |
Adresa: |
53002, 26928281, Pardubice, Mikulovice, Mikulovice, Na Kopci, 191 |
|
LUBOŠ PROKŮPEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
28.12.2016 |
Adresa: |
53002, 26928281, Pardubice, Mikulovice, Mikulovice, Na Kopci, 191, Na Kopci 191, 53002 Mikulovice |
|
PETR OSMAN
|
Neaktivní
od 19.02.2013
|
člen představenstva |
19.02.2013 |
Adresa: |
56201, 24737381, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Jilemnického, 162 |
|
LUBOŠ PROKŮPEK
|
Neaktivní
od 28.12.2016
|
člen představenstva |
19.02.2013 |
Adresa: |
53002, 26928281, Mikulovice, Mikulovice, Na Kopci, 191 |
|
PETR OSMAN
|
Neaktivní
od 19.02.2013
|
člen představenstva |
19.02.2013 |
Adresa: |
56201, 24737381, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Jilemnického, Jilemnického 162, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
LUBOŠ PROKŮPEK
|
Neaktivní
od 28.12.2016
|
člen představenstva |
19.02.2013 |
Adresa: |
53002, 26928281, Pardubice, Mikulovice, Mikulovice, Na Kopci, 191, Na Kopci 191, 53002 Mikulovice |
|
Michal Králik
|
Neaktivní
od 19.02.2013
|
člen představenstva |
20.03.2009 |
Adresa: |
28401, 11425075, Kutná Hora, Masarykova, 599 |
|
MICHAL KRÁLIK
|
Neaktivní
od 19.02.2013
|
člen představenstva |
20.03.2009 |
Adresa: |
28401, 11425075, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Masarykova, 599, Masarykova 599, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|
Lubomír Štorek
|
Neaktivní
od 20.03.2009
|
Člen představenstva |
05.06.2007 |
Adresa: |
56501, 5624649, Svatý Jiří, Loučky, 19 |
|
Luboš Prokůpek
|
Neaktivní
od 19.02.2013
|
Předseda představenstva |
05.06.2007 |
Adresa: |
53002, 26928281, Mikulovice, Na Kopci, 191 |
|
Petr Osman
|
Neaktivní
od 19.02.2013
|
Člen představenstva |
05.06.2007 |
Adresa: |
56201, Ústí nad Orlicí, Petra Jilemnického, 162 |
|
Lubomír Štorek
|
Neaktivní
od 20.03.2009
|
Člen představenstva |
05.06.2007 |
Adresa: |
56501, 5624649, Ústí nad Orlicí, Svatý Jiří, Loučky, 19, Loučky 19, 56501 Svatý Jiří |
|
LUBOŠ PROKŮPEK
|
Neaktivní
od 19.02.2013
|
Předseda představenstva |
05.06.2007 |
Adresa: |
53002, 26928281, Pardubice, Mikulovice, Mikulovice, Na Kopci, 191, Na Kopci 191, 53002 Mikulovice |
|
Petr Osman
|
Neaktivní
od 19.02.2013
|
Člen představenstva |
05.06.2007 |
Adresa: |
162, Ústí nad Orlicí, Petra Jilemnického, 56201, Petra Jilemnického 162, 56201 Ústí nad Orlicí, Česká republika |
|
Petr Osman
|
Neaktivní
od 05.06.2007
|
Člen představenstva |
03.07.2000 |
Adresa: |
Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Petra Jilemnického, 162 |
|
Lubomír Štorek
|
Neaktivní
od 05.06.2007
|
Člen představenstva |
03.07.2000 |
Adresa: |
5624649, Svatý Jiří, Loučky, 19 |
|
Petr Osman
|
Neaktivní
od 05.06.2007
|
Člen představenstva |
03.07.2000 |
Adresa: |
162, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Petra Jilemnického, Petra Jilemnického 162, Ústí nad Orlicí, okres: Ústí nad Orlicí, Česká republika |
|
Lubomír Štorek
|
Neaktivní
od 05.06.2007
|
Člen představenstva |
03.07.2000 |
Adresa: |
56501, 5624649, Ústí nad Orlicí, Svatý Jiří, Loučky, 19, Loučky 19, 56501 Svatý Jiří |
|
Magdaléna Treppeschová
|
Neaktivní
od 03.07.2000
|
Člen představenstva |
11.02.1999 |
Adresa: |
23404876, České Budějovice, České Budějovice, Čechova, 25 |
|
Magdaléna Treppeschová
|
Neaktivní
od 03.07.2000
|
Člen představenstva |
11.02.1999 |
Adresa: |
37001, 23404876, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Čechova, 564, 25, Čechova 564/25, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|
Miroslav Dvořák
|
Neaktivní
od 11.02.1999
|
Člen představenstva |
30.06.1998 |
Adresa: |
8098522, Šumperk, Velké Losiny, Osvobození, 53 |
|
Miroslav Dvořák
|
Neaktivní
od 11.02.1999
|
Člen představenstva |
30.06.1998 |
Adresa: |
78815, 8098522, Šumperk, Velké Losiny, Velké Losiny, Osvobození, 53, Osvobození 53, 78815 Velké Losiny |
|
Dagmar Šíchová
|
Neaktivní
od 30.06.1998
|
Člen představenstva |
14.01.1998 |
Adresa: |
7760124, Přelouč, Choceňská, 1182 |
|
Luboš Prokůpek
|
Neaktivní
od 05.06.2007
|
Předseda představenstva |
14.01.1998 |
Adresa: |
7792336, Pardubice, Na Bukovině, 1717 |
|
Dagmar Šíchová
|
Neaktivní
od 30.06.1998
|
Člen představenstva |
14.01.1998 |
Adresa: |
53501, 7760124, Pardubice, Přelouč, Přelouč, Choceňská, 1182, Choceňská 1182, 53501 Přelouč |
|
Luboš Prokůpek
|
Neaktivní
od 05.06.2007
|
Předseda představenstva |
14.01.1998 |
Adresa: |
53003, 7792336, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Na Bukovině, 1717, Na Bukovině 1717, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
Petr Pražan
|
Neaktivní
od 14.01.1998
|
Člen představenstva |
05.03.1997 |
Adresa: |
Přelouč, 17. listopadu, 1256 |
|
Petr Pražan
|
Neaktivní
od 14.01.1998
|
Člen představenstva |
05.03.1997 |
Adresa: |
53501, 7760868, Pardubice, Přelouč, Přelouč, náměstí 17. listopadu, 1256, náměstí 17. listopadu 1256, 53501 Přelouč |
|
Roman Konárek
|
Neaktivní
od 05.03.1997
|
Člen představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
7589034, Černá u Bohdanče, čp.28 |
|
Luboš Prokůpek
|
Neaktivní
od 14.01.1998
|
Člen představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
7792336, Pardubice, Na Bukovině, 1717 |
|
Ing. Lenka Prokůpková
|
Neaktivní
od 03.07.2000
|
Člen představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
Pardubice, J.Jabůrkové, 264 |
|
Roman Konárek
|
Neaktivní
od 05.03.1997
|
Člen představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
53341, 7589034, Pardubice, Černá u Bohdanče, Černá u Bohdanče, 28, č.p. 28, 53341 Černá u Bohdanče |
|
Luboš Prokůpek
|
Neaktivní
od 14.01.1998
|
Člen představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
53003, 7792336, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Na Bukovině, 1717, Na Bukovině 1717, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|
Ing. Lenka Prokůpková
|
Neaktivní
od 03.07.2000
|
Člen představenstva |
21.12.1994 |
Adresa: |
53009, 7732414, Pardubice, Pardubice, Trnová, Jožky Jabůrkové, 264, Jožky Jabůrkové 264, Trnová, 53009 Pardubice |
|