Ing. JAKUB SVÍTIL
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
18.09.2020 |
Adresa: |
50003, 23908106, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 620, 42 |
|
Ing. JAKUB SVÍTIL
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
18.09.2020 |
Adresa: |
50003, 23908106, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 620, 42, třída SNP 620/42, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Ing. PAVEL HESOUN
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
18.04.2019 |
Adresa: |
50003, 23908092, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 619, 44 |
|
IVANA GRUNTOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
18.04.2019 |
Adresa: |
50003, 23908092, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 619, 44 |
|
Ing. PAVEL HESOUN
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
18.04.2019 |
Adresa: |
50003, 23908092, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 619, 44, třída SNP 619/44, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
IVANA GRUNTOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
18.04.2019 |
Adresa: |
50003, 23908092, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 619, 44, třída SNP 619/44, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Mgr. LUDMILA SVÍTILOVÁ
|
Neaktivní
od 18.09.2020
|
Předseda představenstva |
18.04.2019 |
Adresa: |
50012, 23816732, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Rozhraní, 1379, 3 |
|
Mgr. LUDMILA SVÍTILOVÁ
|
Neaktivní
od 18.09.2020
|
Předseda představenstva |
18.04.2019 |
Adresa: |
50012, 23816732, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Rozhraní, 1379, 3, Na Rozhraní 1379/3, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
PAVEL LINHA
|
Neaktivní
od 18.04.2019
|
místopředseda představenstva |
07.05.2016 |
Adresa: |
50002, 23896311, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Čechova, 1330, 9 |
|
PAVEL LINHA
|
Neaktivní
od 18.04.2019
|
místopředseda představenstva |
07.05.2016 |
Adresa: |
50002, 23896311, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Čechova, 1330, 9, Čechova 1330/9, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
PAVEL LINHA
|
Neaktivní
od 07.05.2016
|
místopředseda představenstva |
20.08.2014 |
Adresa: |
50003, 23908106, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 620, 42 |
|
Mgr. LUDMILA SVÍTILOVÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2019
|
předseda představenstva |
20.08.2014 |
Adresa: |
50012, 23816732, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Rozhraní, 1379, 3 |
|
Ing. PAVEL HESOUN
|
Neaktivní
od 18.04.2019
|
místopředseda představenstva |
20.08.2014 |
Adresa: |
50003, 23908092, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 619, 44 |
|
PAVEL LINHA
|
Neaktivní
od 07.05.2016
|
místopředseda představenstva |
20.08.2014 |
Adresa: |
50003, 23908106, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 620, 42, třída SNP 620/42, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Ing. PAVEL HESOUN
|
Neaktivní
od 18.04.2019
|
místopředseda představenstva |
20.08.2014 |
Adresa: |
50003, 23908092, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 619, 44, třída SNP 619/44, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Mgr. LUDMILA SVÍTILOVÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2019
|
předseda představenstva |
20.08.2014 |
Adresa: |
50012, 23816732, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Rozhraní, 1379, 3, Na Rozhraní 1379/3, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
Mgr. Ludmila Svítilová
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
Předseda představenstva |
16.10.2003 |
Adresa: |
50012, 23816732, Hradec Králové, Na Rozhraní, 1379 |
|
Ing. Pavel Hesoun
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
Člen představenstva |
16.10.2003 |
Adresa: |
50003, Hradec Králové, SNP, 619 |
|
Mgr. LUDMILA SVÍTILOVÁ
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
Předseda představenstva |
16.10.2003 |
Adresa: |
50012, 23816732, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Na Rozhraní, 1379, 3, Na Rozhraní 1379/3, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
Ing. PAVEL HESOUN
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
Člen představenstva |
16.10.2003 |
Adresa: |
50003, 23908092, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 619, 44, třída SNP 619/44, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Jindřiška Vacková
|
Neaktivní
od 16.10.2003
|
Předseda |
10.01.1996 |
Adresa: |
50003, Hradec Králové 3, SNP, 620 |
|
Olga Stránská
|
Neaktivní
od 16.10.2003
|
Člen představenstva |
10.01.1996 |
Adresa: |
50003, Hradec Králové 3, SNP, 619 |
|
Jaroslav Kovář
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
Místopředseda |
10.01.1996 |
Adresa: |
50003, Hradec Králové 3, SNP, 619 |
|
Jindřiška Vacková
|
Neaktivní
od 16.10.2003
|
Předseda |
10.01.1996 |
Adresa: |
50003, 23908106, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 620, 42, třída SNP 620/42, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Olga Stránská
|
Neaktivní
od 16.10.2003
|
Člen představenstva |
10.01.1996 |
Adresa: |
50003, 23908092, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 619, 44, třída SNP 619/44, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Jaroslav Kovář
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
Místopředseda |
10.01.1996 |
Adresa: |
50003, 23908092, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 619, 44, třída SNP 619/44, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Dagmar Vahalová
|
Neaktivní
od 10.01.1996
|
Člen představenstva |
31.12.1994 |
Adresa: |
50003, Hradec Králové 3, Tř.SNP 619 |
|
Milan Stránský
|
Neaktivní
od 10.01.1996
|
Člen představenstva |
31.12.1994 |
Adresa: |
50003, Hradec Králové 3, Tř.SNP 619 |
|
Zdeněk Vacek
|
Neaktivní
od 10.01.1996
|
Člen představenstva |
31.12.1994 |
Adresa: |
50003, Hradec Králové 3, Tř.SNP 620 |
|
Bohuslav Labský
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
Člen představenstva |
31.12.1994 |
Adresa: |
50003, Hradec Králové 3, Tř.SNP 619 |
|
Karel Duffek
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
Člen představenstva |
31.12.1994 |
Adresa: |
50003, Hradec Králové 3, Tř.SNP 620 |
|
Dagmar Vahalová
|
Neaktivní
od 10.01.1996
|
Člen představenstva |
31.12.1994 |
Adresa: |
50003, 23908092, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 619, 44, třída SNP 619/44, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Milan Stránský
|
Neaktivní
od 10.01.1996
|
Člen představenstva |
31.12.1994 |
Adresa: |
50003, 23908092, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 619, 44, třída SNP 619/44, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Zdeněk Vacek
|
Neaktivní
od 10.01.1996
|
Člen představenstva |
31.12.1994 |
Adresa: |
50003, 23908106, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 620, 42, třída SNP 620/42, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Bohuslav Labský
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
Člen představenstva |
31.12.1994 |
Adresa: |
50003, 23908092, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 619, 44, třída SNP 619/44, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Karel Duffek
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
Člen představenstva |
31.12.1994 |
Adresa: |
50003, 23908106, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, třída SNP, 620, 42, třída SNP 620/42, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|