Mgr. Bc. LUBOŠ ZLATOHLÁVEK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
22.01.2014 |
Adresa: |
53703, 18891829, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 711 |
|
Mgr. Bc. LUBOŠ ZLATOHLÁVEK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
22.01.2014 |
Adresa: |
53703, 18891829, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 711, U Stadionu 711, Chrudim III, 53703 Chrudim |
|
Mgr. Bc. Luboš Zlatohlávek
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
Člen představenstva |
29.01.2002 |
Adresa: |
53703, 18891829, Chrudim III, U stadionu, 711 |
|
Mgr. Bc. LUBOŠ ZLATOHLÁVEK
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
Člen představenstva |
29.01.2002 |
Adresa: |
53703, 18891829, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 711, U Stadionu 711, Chrudim III, 53703 Chrudim |
|
Ing. Vít Bedrník
|
Neaktivní
od 29.01.2002
|
Předseda představenstva |
11.09.1998 |
Adresa: |
7286538, Jaroměř, Rybalkova, 937 |
|
Ing. Vít Bedrník
|
Neaktivní
od 29.01.2002
|
Předseda představenstva |
11.09.1998 |
Adresa: |
55101, 7286538, Náchod, Jaroměř, Pražské Předměstí, Rybalkova, 937, Rybalkova 937, Pražské Předměstí, 55101 Jaroměř |
|
Ing. Vít Bedrník
|
Neaktivní
od 11.09.1998
|
Předseda představenstva |
08.04.1997 |
Adresa: |
11000, 21713308, Praha 1, Praha 1, Petrské nám., 5 |
|
Ing. Jaroslav Vomastek
|
Neaktivní
od 29.01.2002
|
Místopředseda představenstva |
08.04.1997 |
Adresa: |
51721, 9823271, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Na bělidle, 945 |
|
JUDr. Josef Vodička
|
Neaktivní
od 29.01.2002
|
Člen představenstva |
08.04.1997 |
Adresa: |
50011, 23928905, Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova, 337 |
|
Ing. Vít Bedrník
|
Neaktivní
od 11.09.1998
|
Předseda představenstva |
08.04.1997 |
Adresa: |
11000, 21713308, Praha, Nové Město, Petrské náměstí, 1664, 5, Petrské náměstí 1664/5, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Jaroslav Vomastek
|
Neaktivní
od 29.01.2002
|
Místopředseda představenstva |
08.04.1997 |
Adresa: |
51721, 9823271, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Na Bělidle, 945, Na Bělidle 945, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
JUDr. Josef Vodička
|
Neaktivní
od 29.01.2002
|
Člen představenstva |
08.04.1997 |
Adresa: |
50011, 23928905, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova, 337, 31, Štefánikova 337/31, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
Ing. Miroslav Hálek
|
Neaktivní
od 08.04.1997
|
Předseda představenstva |
19.02.1996 |
Adresa: |
Hradec Králové 8, Mužíkova, 336 |
|
Ing. Jiří Trnka
|
Neaktivní
od 08.04.1997
|
Místopředseda představenstva |
19.02.1996 |
Adresa: |
23875089, Hradec Králové, Hradec Králové, Na kotli, 1176 |
|
JUDr. Josef Zezulka
|
Neaktivní
od 08.04.1997
|
Člen představenstva |
19.02.1996 |
Adresa: |
Hradec Králové 6, Urxova, 817 |
|
Ing. Miroslav Hálek
|
Neaktivní
od 08.04.1997
|
Předseda představenstva |
19.02.1996 |
Adresa: |
50008, 23806460, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Mužíkova, 336, 8, Mužíkova 336/8, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové |
|
Ing. Jiří Trnka
|
Neaktivní
od 08.04.1997
|
Místopředseda představenstva |
19.02.1996 |
Adresa: |
50009, 23875089, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Na Kotli, 1176, 29, Na Kotli 1176/29, 50009 Hradec Králové |
|
JUDr. Josef Zezulka
|
Neaktivní
od 08.04.1997
|
Člen představenstva |
19.02.1996 |
Adresa: |
817, Hradec Králové 6, Urxova, Urxova 817, Hradec Králové 6, Česká republika |
|
Ing. Jiří Štarha
|
Neaktivní
od 19.02.1996
|
Předseda představenstva |
01.01.1995 |
Adresa: |
50008, 23817429, Hradec Králové, Mužíkova, 1448 |
|
Ing. Miroslav Hálek
|
Neaktivní
od 19.02.1996
|
Místopředseda představenstva |
01.01.1995 |
Adresa: |
50008, 23806460, Hradec Králové, Mužíkova, 336 |
|
JUDr. Josef Vodička
|
Neaktivní
od 19.02.1996
|
Člen představenstva |
01.01.1995 |
Adresa: |
23928905, Hradec Králové, Štefánikova, 337 |
|
Ing. Jiří Štarha
|
Neaktivní
od 19.02.1996
|
Předseda představenstva |
01.01.1995 |
Adresa: |
50008, 23817429, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Mužíkova, 1448, 17, Mužíkova 1448/17, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové |
|
Ing. Miroslav Hálek
|
Neaktivní
od 19.02.1996
|
Místopředseda představenstva |
01.01.1995 |
Adresa: |
50008, 23806460, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Mužíkova, 336, 8, Mužíkova 336/8, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové |
|
JUDr. Josef Vodička
|
Neaktivní
od 19.02.1996
|
Člen představenstva |
01.01.1995 |
Adresa: |
50011, 23928905, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova, 337, 31, Štefánikova 337/31, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|