Ing. JANA MOLNÁROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.08.2019 |
Adresa: |
53701, 18875858, Chrudim, Chrudim, Chrudim I, Resselovo náměstí, 76 |
|
Ing. JANA MOLNÁROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.08.2019 |
Adresa: |
53701, 18875858, Chrudim, Chrudim, Chrudim I, Resselovo náměstí, 76, Resselovo náměstí 76, Chrudim I, 53701 Chrudim |
|
MARTIN DOSTÁL
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
jednatel |
10.06.2013 |
Adresa: |
53863, 26116634, Chroustovice, Městec, 84 |
|
MARTIN DOSTÁL
|
Neaktivní
od 01.08.2019
|
jednatel |
10.06.2013 |
Adresa: |
53863, 26116634, Chrudim, Chroustovice, Městec, 84, Městec 84, 53863 Chroustovice |
|
Ing. Ladislav Libý
|
Neaktivní
od 10.06.2013
|
jednatel |
07.02.2012 |
Adresa: |
53701, 18876994, Chrudim, Novoměstská, 71 |
|
Ing. Ladislav Libý
|
Neaktivní
od 10.06.2013
|
jednatel |
07.02.2012 |
Adresa: |
53701, 18876994, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Novoměstská, 71, Novoměstská 71, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
MARTIN DOSTÁL
|
Neaktivní
od 10.06.2013
|
jednatel |
08.08.2007 |
Adresa: |
53863, 26116634, Chroustovice, Městec, 84 |
|
MARTIN DOSTÁL
|
Neaktivní
od 10.06.2013
|
jednatel |
08.08.2007 |
Adresa: |
53863, 26116634, Chrudim, Chroustovice, Městec, 84, Městec 84, 53863 Chroustovice |
|
Petr Kostka
|
Neaktivní
od 08.08.2007
|
jednatel |
21.07.2006 |
Adresa: |
53701, 5215374, Sobětuchy, 77 |
|
Petr Kostka
|
Neaktivní
od 08.08.2007
|
jednatel |
21.07.2006 |
Adresa: |
53701, 5215374, Chrudim, Sobětuchy, Sobětuchy, 77, č.p. 77, 53701 Sobětuchy |
|
Ing. Ivan Koblása
|
Neaktivní
od 21.07.2006
|
jednatel |
27.01.1994 |
Adresa: |
50006, Hradec Králové, M. Horákové, 1098 |
|
Ing. Ivan Koblása
|
Neaktivní
od 21.07.2006
|
jednatel |
27.01.1994 |
Adresa: |
50006, 23813920, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Milady Horákové, 1098, 8, Milady Horákové 1098/8, Nový Hradec Králové, 50006 Hradec Králové |
|