LUKÁŠ MÜLLER
|
Neaktivní
od 06.11.2018
|
Jednatel |
06.02.2014 |
Adresa: |
15600, 22134867, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Zbraslavské náměstí, 464 |
|
Lukáš Müller
|
Neaktivní
od 06.11.2018
|
Jednatel |
06.02.2014 |
Adresa: |
15600, 22134867, Praha, Zbraslav, Zbraslavské náměstí, 464, Zbraslavské náměstí 464, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Michaela Dlabová
|
Neaktivní
od 06.02.2014
|
jednatel |
14.05.2008 |
Adresa: |
25741, Týnec nad Sázavou, Podělusy, 34 |
|
Michaela Dlabová
|
Neaktivní
od 06.02.2014
|
jednatel |
14.05.2008 |
Adresa: |
25741, 3005810, Benešov, Týnec nad Sázavou, Podělusy, 34, Podělusy 34, 25741 Týnec nad Sázavou |
|
Miroslava Doležalová
|
Neaktivní
od 16.01.2008
|
Jednatel |
28.03.1995 |
Adresa: |
56601, Vysoké Mýto, U potoka, 748/IV |
|
Ing. Vojtěch Štancl
|
Neaktivní
od 14.05.2008
|
Jednatel |
28.03.1995 |
Adresa: |
56501, 5676592, Choceň, Peliny, 1278 |
|
Miroslava Doležalová
|
Neaktivní
od 16.01.2008
|
Jednatel |
28.03.1995 |
Adresa: |
56601, 5713650, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, U Potoka, 748, U Potoka 748, Litomyšlské Předměstí, 56601 Vysoké Mýto |
|
Ing. Vojtěch Štancl
|
Neaktivní
od 14.05.2008
|
Jednatel |
28.03.1995 |
Adresa: |
56501, 5676592, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Peliny, 1278, Peliny 1278, 56501 Choceň |
|
Milan Mrázek
|
Neaktivní
od 14.05.2008
|
jednatel |
04.03.1994 |
Adresa: |
56501, 5664101, Choceň, U hájenky, 29 |
|
Milan Mrázek
|
Neaktivní
od 14.05.2008
|
jednatel |
04.03.1994 |
Adresa: |
56501, 5664101, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, U Hájenky, 29, U Hájenky 29, 56501 Choceň |
|