RSDr. FRANTIŠEK LUDVÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.03.2016 |
Adresa: |
56206, 24748773, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Nová, 1335 |
|
RSDr. FRANTIŠEK LUDVÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.03.2016 |
Adresa: |
56206, 24748773, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Nová, 1335, Nová 1335, 56206 Ústí nad Orlicí |
|
Bayram Nepesov
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.08.2002 |
Adresa: |
Praha 6, Praha 6, Na Malé Šárce, 749/14 |
|
Bayram Nepesov
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.08.2002 |
Adresa: |
16400, 22768068, Praha, Nebušice, Na Malé Šárce, 749, Na Malé Šárce 749, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
RSDr. František Ludvík
|
Neaktivní
od 23.03.2016
|
Jednatel |
27.08.2002 |
Adresa: |
56223, 24748773, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Nová, 1335 |
|
RSDr. FRANTIŠEK LUDVÍK
|
Neaktivní
od 23.03.2016
|
Jednatel |
27.08.2002 |
Adresa: |
56206, 24748773, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Nová, 1335, Nová 1335, 56206 Ústí nad Orlicí |
|
RSDr. František Ludvík
|
Neaktivní
od 27.08.2002
|
jednatel |
23.06.1999 |
Adresa: |
56223, 24748773, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Nová, 1335 |
|
Bayram Nepesov
|
Neaktivní
od 27.08.2002
|
první jednatel - prezident |
23.06.1999 |
Adresa: |
22183728, Praha 6, Praha 6, Eliášova, 922/21 |
|
RSDr. FRANTIŠEK LUDVÍK
|
Neaktivní
od 27.08.2002
|
jednatel |
23.06.1999 |
Adresa: |
56206, 24748773, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Nová, 1335, Nová 1335, 56206 Ústí nad Orlicí |
|
Bayram Nepesov
|
Neaktivní
od 27.08.2002
|
první jednatel - prezident |
23.06.1999 |
Adresa: |
16000, 22183728, Praha, Bubeneč, Eliášova, 922, 21, Eliášova 922/21, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Bayram Nepesov
|
Neaktivní
od 23.06.1999
|
první jednatel - prezident |
30.08.1994 |
Adresa: |
24732931, Ústí nad Orlicí, Sokolská, 74 |
|
Bayram Nepesov
|
Neaktivní
od 23.06.1999
|
první jednatel - prezident |
30.08.1994 |
Adresa: |
56204, 24732931, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Kerhartice, Sokolská, 74, Sokolská 74, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí |
|
Bairem Neposov
|
Neaktivní
od 30.08.1994
|
jednatel první - prezident |
19.08.1994 |
Adresa: |
Ostrov č. 65, Ústí nad Orlicí |
|
Bairem Neposov
|
Neaktivní
od 30.08.1994
|
jednatel první - prezident |
19.08.1994 |
Adresa: |
Ostrov č. 65, Ústí nad Orlicí, Ostrov č. 65, Ústí nad Orlicí, Česká republika |
|
František Ludvík
|
Neaktivní
od 23.06.1999
|
jednatel |
07.03.1994 |
Adresa: |
56223, 24748773, Ústí nad Orlicí, Nová, 1335 |
|
František Ludvík
|
Neaktivní
od 23.06.1999
|
jednatel |
07.03.1994 |
Adresa: |
56206, 24748773, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Nová, 1335, Nová 1335, 56206 Ústí nad Orlicí |
|