ROBERT HRADECKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.07.2022 |
Adresa: |
54223, 9892761, Trutnov, Mladé Buky, Mladé Buky, 400 |
|
JINDŘICH BEČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
20.07.2022 |
Adresa: |
54101, 74090071, Trutnov, Trutnov, Dolní Předměstí, Údolní, 461 |
|
ROBERT HRADECKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.07.2022 |
Adresa: |
54223, 9892761, Trutnov, Mladé Buky, Mladé Buky, 400, č.p. 400, 54223 Mladé Buky |
|
JINDŘICH BEČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
20.07.2022 |
Adresa: |
54101, 74090071, Trutnov, Trutnov, Dolní Předměstí, Údolní, 461, Údolní 461, Dolní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
PETR PALKA
|
Neaktivní
od 20.07.2022
|
jednatel |
17.01.2020 |
Adresa: |
54211, 21042292, Trutnov, Chvaleč, Chvaleč |
|
PETR PALKA
|
Neaktivní
od 20.07.2022
|
jednatel |
17.01.2020 |
Adresa: |
54211, 21042292, Trutnov, Chvaleč, Chvaleč, č.ev. 27, 54211 Chvaleč |
|
PETR PALKA
|
Neaktivní
od 17.01.2020
|
jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
54101, 2268230, Trutnov, Dolní Předměstí, Náchodská, 344 |
|
PETR PALKA
|
Neaktivní
od 17.01.2020
|
jednatel |
17.06.2014 |
Adresa: |
54101, 2268230, Trutnov, Trutnov, Dolní Předměstí, Náchodská, 344, Náchodská 344, Dolní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
PETR PALKA
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
jednatel |
10.04.2009 |
Adresa: |
54101, 2268230, Trutnov, Dolní Předměstí, Náchodská, 344 |
|
PETR PALKA
|
Neaktivní
od 17.06.2014
|
jednatel |
10.04.2009 |
Adresa: |
54101, 2268230, Trutnov, Trutnov, Dolní Předměstí, Náchodská, 344, Náchodská 344, Dolní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Josef Řezníček
|
Neaktivní
od 10.04.2009
|
jednatel |
14.03.1994 |
Adresa: |
54101, 2268191, Trutnov, Lomní, 340 |
|
Josef Řezníček
|
Neaktivní
od 10.04.2009
|
jednatel |
14.03.1994 |
Adresa: |
54101, 2268191, Trutnov, Trutnov, Dolní Předměstí, Lomní, 340, Lomní 340, Dolní Předměstí, 54101 Trutnov |
|