Ing. VLADIMÍR MAREK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.08.2015 |
Adresa: |
56117, 17944597, Ústí nad Orlicí, Dlouhá Třebová, Dlouhá Třebová, Panský kopec, 65 |
|
Ing. VLADIMÍR MAREK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.08.2015 |
Adresa: |
56117, 17944597, Ústí nad Orlicí, Dlouhá Třebová, Dlouhá Třebová, Panský kopec, 65, Panský kopec 65, 56117 Dlouhá Třebová |
|
Ing. VLASTIMIL DYTRT
|
Aktivní
|
jednatel |
28.08.2014 |
Adresa: |
56201, 24746002, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Lochmanova, 1068 |
|
Ing. VLASTIMIL DYTRT
|
Aktivní
|
jednatel |
28.08.2014 |
Adresa: |
56201, 24746002, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Lochmanova, 1068, Lochmanova 1068, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
Ing. Vladimír Marek
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
jednatel |
13.06.2007 |
Adresa: |
56117, 17944597, Dlouhá Třebová, Panský kopec, 65 |
|
Ing. VLADIMÍR MAREK
|
Neaktivní
od 27.08.2015
|
jednatel |
13.06.2007 |
Adresa: |
56117, 17944597, Ústí nad Orlicí, Dlouhá Třebová, Dlouhá Třebová, Panský kopec, 65, Panský kopec 65, 56117 Dlouhá Třebová |
|
Něhoslav Langer
|
Neaktivní
od 28.01.2004
|
jednatel |
22.05.2002 |
Adresa: |
Přívrat 100, 561 41 Řetová |
|
Ing. Vladimír Marek
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
jednatel |
31.12.1996 |
Adresa: |
24717738, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Čechova, 372 |
|
Ing. Vladimír Marek
|
Neaktivní
od 13.06.2007
|
jednatel |
31.12.1996 |
Adresa: |
56002, 24717738, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Parník, Čechova, 372, Čechova 372, Parník, 56002 Česká Třebová |
|
Ing. Vladimír Marek
|
Neaktivní
od 31.12.1996
|
jednatel |
01.04.1994 |
Adresa: |
56003, Česká Třebová, Lhotka, 192 |
|
Něhoslav Langer
|
Neaktivní
od 22.05.2002
|
jednatel |
01.04.1994 |
Adresa: |
56141, Přívrat 122-p.Řetová |
|
Ing. Vlastimil Dytrt
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
jednatel |
01.04.1994 |
Adresa: |
56201, 24746002, Ústí nad Orlicí, Lochmanova, 1068 |
|
Ing. Vladimír Marek
|
Neaktivní
od 31.12.1996
|
jednatel |
01.04.1994 |
Adresa: |
56002, 24725561, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lhotka, 192, Lhotka 192, 56002 Česká Třebová |
|
Něhoslav Langer
|
Neaktivní
od 22.05.2002
|
jednatel |
01.04.1994 |
Adresa: |
Přívrat 122-p.Řetová, 56141, 56141 Přívrat 122-p.Řetová, Česká republika |
|
Ing. VLASTIMIL DYTRT
|
Neaktivní
od 28.08.2014
|
jednatel |
01.04.1994 |
Adresa: |
56201, 24746002, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Lochmanova, 1068, Lochmanova 1068, 56201 Ústí nad Orlicí |
|