Andrzej Michał Szczepański
|
Aktivní
|
jednatel |
23.09.2010 |
Adresa: |
4600, 101, Wels, Nico-Dostal-Straße, 54, 11 |
|
Andrzej Michał Szczepański
|
Aktivní
|
jednatel |
23.09.2010 |
Adresa: |
Wels, Nico-Dostal-Straße, 4600, 11, Nico-Dostal-Straße 54/11, 4600 Wels, Rakousko |
|
Jan Hotárek
|
Neaktivní
od 23.09.2010
|
Jednatel |
30.07.2008 |
Adresa: |
11000, 21723087, Praha 1, Staré Město, Králodvorská, 667/5 |
|
Jan Hotárek
|
Neaktivní
od 23.09.2010
|
Jednatel |
30.07.2008 |
Adresa: |
11000, 21723087, Praha, Staré Město, Králodvorská, 667, 5, Králodvorská 667/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Jan Hotárek
|
Neaktivní
od 30.07.2008
|
Jednatel |
09.09.2003 |
Adresa: |
54961, 7334869, Police nad Metují, Horní, 316 |
|
Jan Hotárek
|
Neaktivní
od 30.07.2008
|
Jednatel |
09.09.2003 |
Adresa: |
54954, 7334869, Náchod, Police nad Metují, Velká Ledhuje, Horní, 316, Horní 316, Velká Ledhuje, 54954 Police nad Metují |
|
Tomasz Cierpial
|
Neaktivní
od 09.09.2003
|
jednatel |
03.03.1997 |
Adresa: |
54700, 7430299, Náchod, Náchod, Pekelská, 77 |
|
Emil Paciorkowski
|
Neaktivní
od 09.09.2003
|
jednatel |
03.03.1997 |
Adresa: |
54700, 7430299, Náchod, Náchod, Pekelská, 77 |
|
Tomasz Cierpial
|
Neaktivní
od 09.09.2003
|
jednatel |
03.03.1997 |
Adresa: |
54701, 7430299, Náchod, Náchod, Staré Město nad Metují, Pekelská, 77, Pekelská 77, Staré Město nad Metují, 54701 Náchod |
|
Emil Paciorkowski
|
Neaktivní
od 09.09.2003
|
jednatel |
03.03.1997 |
Adresa: |
54701, 7430299, Náchod, Náchod, Staré Město nad Metují, Pekelská, 77, Pekelská 77, Staré Město nad Metují, 54701 Náchod |
|
Ladislav Jedinák
|
Neaktivní
od 03.03.1997
|
jednatel |
21.04.1994 |
Adresa: |
54701, 7445873, Náchod, Husovo nám., 624 |
|
Ladislav Jedinák
|
Neaktivní
od 03.03.1997
|
jednatel |
21.04.1994 |
Adresa: |
54701, 7445873, Náchod, Náchod, Náchod, Husovo náměstí, 624, Husovo náměstí 624, 54701 Náchod |
|