JUDr. ing. JAROSLAV ŠIROKÝ
|
Neaktivní
od 21.04.2020
|
místopředseda |
29.10.2016 |
Adresa: |
15521, 30956021, Hlavní město Praha, Praha, Sobín, Mikulčická, 114, 10 |
|
JUDr. ing. JAROSLAV ŠIROKÝ
|
Neaktivní
od 21.04.2020
|
místopředseda |
29.10.2016 |
Adresa: |
15521, 30956021, Praha, Sobín, Mikulčická, 114, 10, Mikulčická 114/10, Sobín, 15521 Praha 5 |
|
JIŘÍ BOROVIČKA
|
Neaktivní
od 21.04.2020
|
člen |
18.12.2015 |
Adresa: |
11000, 21715785, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Vězeňská, 116, 5 |
|
JIŘÍ BOROVIČKA
|
Neaktivní
od 21.04.2020
|
člen |
18.12.2015 |
Adresa: |
11000, 21715785, Praha, Staré Město, Vězeňská, 116, 5, Vězeňská 116/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JUDr. VÁCLAV VODRÁŽKA
|
Neaktivní
od 21.04.2020
|
předseda |
05.12.2015 |
Adresa: |
17000, 22302701, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Pplk. Sochora, 734, 39 |
|
JUDr. VÁCLAV VODRÁŽKA
|
Neaktivní
od 21.04.2020
|
předseda |
05.12.2015 |
Adresa: |
17000, 22302701, Praha, Holešovice, Pplk. Sochora, 734, 39, Pplk. Sochora 734/39, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JUDr. VÁCLAV VODRÁŽKA
|
Neaktivní
od 05.12.2015
|
předseda |
14.05.2014 |
Adresa: |
17000, 22302131, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 686, 12 |
|
JUDr. VÁCLAV VODRÁŽKA
|
Neaktivní
od 05.12.2015
|
předseda |
14.05.2014 |
Adresa: |
17000, 22302131, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 686, 12, Milady Horákové 686/12, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JUDr. Václav Vodrážka
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
předseda |
25.03.1996 |
Adresa: |
22147985, Praha 6, Praha 6, Sartoriova, 58 |
|
Jiří Borovička
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
člen |
25.03.1996 |
Adresa: |
21939837, Praha 4, Praha 4, Pertoldova, 3329 |
|
JUDr. ing. Jaroslav Široký
|
Neaktivní
od 29.10.2016
|
místopředseda |
25.03.1996 |
Adresa: |
22495673, Praha 9, Praha 9, Havířovská, 425 |
|
JUDr. Václav Vodrážka
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
předseda |
25.03.1996 |
Adresa: |
16900, 22147985, Praha, Břevnov, Sartoriova, 58, 14, Sartoriova 58/14, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Jiří Borovička
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
člen |
25.03.1996 |
Adresa: |
14300, 21939837, Praha, Modřany, Pertoldova, 3329, 27, Pertoldova 3329/27, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
JUDr. Ing. Jaroslav Široký
|
Neaktivní
od 29.10.2016
|
místopředseda |
25.03.1996 |
Adresa: |
19900, 22495673, Praha, Letňany, Havířovská, 425, Havířovská 425, Letňany, 19900 Praha 9 |
|