Ing. TOMÁŠ NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 20.12.2021
|
člen představenstva |
25.08.2014 |
Adresa: |
10600, 26491133, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Jetelová, 3255, 9a |
|
Ing. TOMÁŠ NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 20.12.2021
|
člen představenstva |
25.08.2014 |
Adresa: |
10600, 26491133, Praha, Záběhlice, Jetelová, 3255, 9a, Jetelová 3255/9a, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. TOMÁŠ NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 25.08.2014
|
předseda |
21.12.2013 |
Adresa: |
10600, 26491133, Praha 10, Záběhlice, Jetelová, 3255, 9a |
|
Ing. TOMÁŠ NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 25.08.2014
|
předseda |
21.12.2013 |
Adresa: |
10600, 26491133, Praha, Záběhlice, Jetelová, 3255, 9a, Jetelová 3255/9a, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. Tomáš Němeček
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
předseda |
24.02.2011 |
Adresa: |
10600, 26491133, Praha 10, Jetelová, 3255, 9a |
|
Lukáš Němeček
|
Neaktivní
od 25.08.2014
|
místopředseda |
24.02.2011 |
Adresa: |
15400, 22765301, Praha 5, Meskářova, 627 |
|
Ing. Pavel Kramarz
|
Neaktivní
od 25.08.2014
|
člen |
24.02.2011 |
Adresa: |
11000, 21714576, Praha 1, Soukenická, 27 |
|
Ing. TOMÁŠ NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
předseda |
24.02.2011 |
Adresa: |
10600, 26491133, Praha, Záběhlice, Jetelová, 3255, 9a, Jetelová 3255/9a, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Lukáš Němeček
|
Neaktivní
od 25.08.2014
|
místopředseda |
24.02.2011 |
Adresa: |
15400, 22765301, Praha, Slivenec, Meskářova, 627, 1, Meskářova 627/1, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|
Ing. PAVEL KRAMARZ
|
Neaktivní
od 25.08.2014
|
člen |
24.02.2011 |
Adresa: |
11000, 21714576, Praha, Nové Město, Soukenická, 2060, 27, Soukenická 2060/27, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Pavel Kramarz
|
Neaktivní
od 24.02.2011
|
člen |
12.09.2006 |
Adresa: |
10100, 21714576, Praha 1, Soukenická, 27 |
|
Lukáš Němeček
|
Neaktivní
od 24.02.2011
|
místopředseda |
12.09.2006 |
Adresa: |
22765301, Praha 5, Meskářova, 627 |
|
Ing. PAVEL KRAMARZ
|
Neaktivní
od 24.02.2011
|
člen |
12.09.2006 |
Adresa: |
11000, 21714576, Praha, Nové Město, Soukenická, 2060, 27, Soukenická 2060/27, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Lukáš Němeček
|
Neaktivní
od 24.02.2011
|
místopředseda |
12.09.2006 |
Adresa: |
15400, 22765301, Praha, Slivenec, Meskářova, 627, 1, Meskářova 627/1, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|
Jarmila Němečková
|
Neaktivní
od 12.09.2006
|
místopředseda |
30.06.2004 |
Adresa: |
15200, 22004297, Praha 5, Renoirova, 593/13 |
|
Lukáš Němeček
|
Neaktivní
od 12.09.2006
|
člen |
30.06.2004 |
Adresa: |
22765301, Praha 5, Meskářova, 627 |
|
ing. Tomáš Němeček
|
Neaktivní
od 24.02.2011
|
předseda |
30.06.2004 |
Adresa: |
15200, 22004297, Praha 5, Renoirova, 593/13 |
|
Jarmila Němečková
|
Neaktivní
od 12.09.2006
|
místopředseda |
30.06.2004 |
Adresa: |
15200, 22004297, Praha, Hlubočepy, Renoirova, 593, 13, Renoirova 593/13, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Lukáš Němeček
|
Neaktivní
od 12.09.2006
|
člen |
30.06.2004 |
Adresa: |
15400, 22765301, Praha, Slivenec, Meskářova, 627, 1, Meskářova 627/1, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|
ing. Tomáš Němeček
|
Neaktivní
od 24.02.2011
|
předseda |
30.06.2004 |
Adresa: |
15200, 22004297, Praha, Hlubočepy, Renoirova, 593, 13, Renoirova 593/13, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Lukáš Němeček
|
Neaktivní
od 30.06.2004
|
člen |
23.09.2002 |
Adresa: |
Praha 5, Praha 5, Meskářová, 627 |
|
Lukáš Němeček
|
Neaktivní
od 30.06.2004
|
člen |
23.09.2002 |
Adresa: |
15400, 22765301, Praha, Slivenec, Meskářova, 627, 1, Meskářova 627/1, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|
Zdeněk Stojan
|
Neaktivní
od 23.09.2002
|
|
09.05.1996 |
Adresa: |
Praha 9, Praha 9, K viaduktu, 663/22 |
|
ing. Tomáš Němeček
|
Neaktivní
od 30.06.2004
|
předseda |
09.05.1996 |
Adresa: |
Praha 5, Praha 5, ul. Renoirova, 593/13 |
|
Jarmila Němečková
|
Neaktivní
od 30.06.2004
|
místopředseda |
09.05.1996 |
Adresa: |
22004297, Praha 5, Praha 5, Renoirova, 593/13 |
|
Zdeněk Stojan
|
Neaktivní
od 23.09.2002
|
|
09.05.1996 |
Adresa: |
19800, 22486534, Praha, Kyje, K viaduktu, 663, K viaduktu 663, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
ing. Tomáš Němeček
|
Neaktivní
od 30.06.2004
|
předseda |
09.05.1996 |
Adresa: |
15200, 22004297, Praha, Hlubočepy, Renoirova, 593, 13, Renoirova 593/13, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Jarmila Němečková
|
Neaktivní
od 30.06.2004
|
místopředseda |
09.05.1996 |
Adresa: |
15200, 22004297, Praha, Hlubočepy, Renoirova, 593, 13, Renoirova 593/13, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|