Tanweer Ali
|
Neaktivní
od 28.02.2002
|
člen představenstva |
31.05.2000 |
Adresa: |
22017224, Praha 5, Praha 5, K rovinám, 547/9 |
|
Tanweer Ali
|
Neaktivní
od 28.02.2002
|
člen představenstva |
31.05.2000 |
Adresa: |
15800, 22017224, Praha, Jinonice, K rovinám, 547, 9, K rovinám 547/9, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Luděk Čermák
|
Neaktivní
od 31.05.2000
|
člen představenstva |
09.09.1998 |
Adresa: |
22395351, Praha 8, Praha 8, Roudnická, 451/18 |
|
Ing. Pavel Slosiarik
|
Neaktivní
od 31.05.2000
|
předseda představenstva |
09.09.1998 |
Adresa: |
22507736, Praha 9, Praha 9, Mimoňská, 633 |
|
Tanweer Ali, nar. 27.10.1969
|
Neaktivní
od 31.05.2000
|
člen představenstva |
09.09.1998 |
Adresa: |
22321195, Praha 6, Praha 6, Zelenohorská, 505 |
|
Ing. Luděk Čermák
|
Neaktivní
od 31.05.2000
|
člen představenstva |
09.09.1998 |
Adresa: |
18200, 22395351, Praha, Střížkov, Roudnická, 451, 18, Roudnická 451/18, Střížkov, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Pavel Slosiarik
|
Neaktivní
od 31.05.2000
|
předseda představenstva |
09.09.1998 |
Adresa: |
19000, 22507736, Praha, Prosek, Mimoňská, 633, 24, Mimoňská 633/24, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Tanweer Ali, nar. 27.10.1969
|
Neaktivní
od 31.05.2000
|
člen představenstva |
09.09.1998 |
Adresa: |
18100, 22321195, Praha, Bohnice, Zelenohorská, 505, 19, Zelenohorská 505/19, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Dan Frank Wilson
|
Neaktivní
od 09.09.1998
|
člen představenstva |
10.05.1996 |
Adresa: |
101, 4072 N. Ivy Road, Atlanta, Georgia 30342 |
|
Anton Janes
|
Neaktivní
od 09.09.1998
|
člen představenstva |
10.05.1996 |
Adresa: |
101, 2344 Maria Enzersdorf, Hohe Wand Str. 28 |
|
Ing. Dagmar Kiššová
|
Neaktivní
od 09.09.1998
|
člen představenstva |
10.05.1996 |
Adresa: |
3, Brno-město, Brno, Strážická, 9 |
|
Dan Frank Wilson
|
Neaktivní
od 09.09.1998
|
člen představenstva |
10.05.1996 |
Adresa: |
4072 N. Ivy Road, Atlanta, Georgia 30342 |
|
Anton Janes
|
Neaktivní
od 09.09.1998
|
člen představenstva |
10.05.1996 |
Adresa: |
2344 Maria Enzersdorf, Hohe Wand Str. 28 |
|
Ing. Dagmar Kiššová
|
Neaktivní
od 09.09.1998
|
člen představenstva |
10.05.1996 |
Adresa: |
62700, 19551991, Brno-město, Brno, Slatina, Strážnická, 974, 9, Strážnická 974/9, Slatina, 62700 Brno |
|