VLADISLAV ŠAVRDA
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
17000, 22292691, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 79, 35 |
|
Vladislav Šavrda
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.10.2016 |
Adresa: |
17000, 22292691, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 79, 35, Ovenecká 79/35, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Ing. PAVEL HUŤKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.03.2016 |
Adresa: |
15800, 22027050, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, K Měchurce, 874, 4 |
|
Ing. PAVEL HUŤKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.03.2016 |
Adresa: |
15800, 22027050, Praha, Košíře, K Měchurce, 874, 4, K Měchurce 874/4, Košíře, 15800 Praha 5 |
|
Ing. Petr Šimůnek
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.02.1996 |
Adresa: |
Praha 5, Praha 5, Juhoslávských partyzánů, 18 |
|
ing. Petr Šimůnek
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.02.1996 |
Adresa: |
16000, 22180524, Praha, Bubeneč, Jugoslávských partyzánů, 635, 18, Jugoslávských partyzánů 635/18, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. František Stejskal
|
Neaktivní
od 16.02.2016
|
Jednatel |
22.02.1996 |
Adresa: |
21727791, Praha 2, Praha 2, Myslíkova, 10 |
|
Ing. Pavel Huťka
|
Neaktivní
od 05.03.2016
|
Jednatel |
22.02.1996 |
Adresa: |
22027050, Praha 5, Praha 5, K Měchurce, 4 |
|
Vladislav Šavrda
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
Jednatel |
22.02.1996 |
Adresa: |
22292691, Praha 7, Praha 7, Ovenecká, 35 |
|
Ing. František Stejskal
|
Neaktivní
od 16.02.2016
|
Jednatel |
22.02.1996 |
Adresa: |
12000, 21727791, Praha, Nové Město, Myslíkova, 259, 10, Myslíkova 259/10, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. PAVEL HUŤKA
|
Neaktivní
od 05.03.2016
|
Jednatel |
22.02.1996 |
Adresa: |
15800, 22027050, Praha, Košíře, K Měchurce, 874, 4, K Měchurce 874/4, Košíře, 15800 Praha 5 |
|
Vladislav Šavrda
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
Jednatel |
22.02.1996 |
Adresa: |
17000, 22292691, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 79, 35, Ovenecká 79/35, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|