RADOSLAV ČUDA
|
Aktivní
|
jednatel |
13.03.2024 |
Adresa: |
12000, 21753911, Praha, Vinohrady, Kladská, 1462, 3, Kladská 1462/3, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
RADOSLAV ČUDA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2013 |
Adresa: |
12000, 21747342, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Záhřebská, 760, 46 |
|
Ing. JAROMÍR HUDEC
|
Aktivní
|
jednatel |
12.06.2013 |
Adresa: |
13000, 21779864, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Kubelíkova, 1247, 40 |
|
Ing. JAROMÍR HUDEC
|
Aktivní
|
jednatel |
12.06.2013 |
Adresa: |
13000, 21779864, Praha, Žižkov, Kubelíkova, 1247, 40, Kubelíkova 1247/40, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
RADOSLAV ČUDA
|
Neaktivní
od 13.03.2024
|
jednatel |
14.11.2013 |
Adresa: |
12000, 21747342, Praha, Vinohrady, Záhřebská, 760, 46, Záhřebská 760/46, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Jaromír Hudec
|
Neaktivní
od 12.06.2013
|
jednatel |
21.11.2007 |
Adresa: |
25168, 14538229, Kamenice, Těptín, Táhlá, 888 |
|
Ing. Jaromír Hudec
|
Neaktivní
od 12.06.2013
|
jednatel |
21.11.2007 |
Adresa: |
25168, 14538229, Praha-východ, Kamenice, Těptín, Táhlá, 888, Táhlá 888, Těptín, 25168 Kamenice |
|
Taťjana Vaškovicová
|
Neaktivní
od 21.11.2007
|
jednatel |
22.08.2001 |
Adresa: |
15200, 22712402, Praha 5, Praha 5, Hlubočepy, Voskovcova, 882/5 |
|
Ing. Jaromír Hudec
|
Neaktivní
od 21.11.2007
|
jednatel |
22.08.2001 |
Adresa: |
14100, 21996717, Praha 4, Praha 4, Záběhlice, Svojšovická, 2831/4 |
|
Taťjana Vaškovicová
|
Neaktivní
od 21.11.2007
|
jednatel |
22.08.2001 |
Adresa: |
15200, 22712402, Praha, Hlubočepy, Voskovcova, 882, 5, Voskovcova 882/5, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Jaromír Hudec
|
Neaktivní
od 21.11.2007
|
jednatel |
22.08.2001 |
Adresa: |
14100, 21996717, Praha, Záběhlice, Svojšovická, 2831, 4, Svojšovická 2831/4, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Taťjana Vaškovicová
|
Neaktivní
od 22.08.2001
|
jednatel |
07.02.1996 |
Adresa: |
22424652, Praha 9, Praha 9, Mochovská, 522/33 |
|
ing. Jaromír Hudec
|
Neaktivní
od 22.08.2001
|
jednatel |
07.02.1996 |
Adresa: |
21940321, Praha 4, Praha 4, Vokrojova, 3377 |
|
Taťjana Vaškovicová
|
Neaktivní
od 22.08.2001
|
jednatel |
07.02.1996 |
Adresa: |
19800, 22424652, Praha, Hloubětín, Mochovská, 522, 33, Mochovská 522/33, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Jaromír Hudec
|
Neaktivní
od 22.08.2001
|
jednatel |
07.02.1996 |
Adresa: |
14300, 21940321, Praha, Modřany, Vokrojova, 3377, 6, Vokrojova 3377/6, Modřany, 14300 Praha 4 |
|