JAN BÍZIK
|
Neaktivní
od 22.01.2022
|
jednatel |
18.08.2013 |
Adresa: |
14800, 21845026, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Petýrkova, 1944, 6 |
|
JAN BÍZIK
|
Neaktivní
od 22.01.2022
|
jednatel |
18.08.2013 |
Adresa: |
14800, 21845026, Praha, Chodov, Petýrkova, 1944, 6, Petýrkova 1944/6, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Petr Vlasák
|
Neaktivní
od 25.08.1997
|
jednatel |
23.02.1996 |
Adresa: |
25065, 12634077, Praha-východ, Bořanovice 85 |
|
Jiří Marek
|
Neaktivní
od 11.10.2006
|
jednatel |
23.02.1996 |
Adresa: |
76001, 4246063, Zlín, Zlín, Vodní, 4205 |
|
Jan Bízik
|
Neaktivní
od 18.08.2013
|
jednatel |
23.02.1996 |
Adresa: |
53002, 7766858, Pardubice, Pardubice, Na Třísle, 130 |
|
Petr Vlasák
|
Neaktivní
od 25.08.1997
|
jednatel |
23.02.1996 |
Adresa: |
25065, 12634077, Praha-východ, Bořanovice, Bořanovice, Na Parcelách, 85, Na Parcelách 85, 25065 Bořanovice |
|
Jiří Marek
|
Neaktivní
od 11.10.2006
|
jednatel |
23.02.1996 |
Adresa: |
76001, 4246063, Zlín, Zlín, Zlín, Vodní, 4205, Vodní 4205, 76001 Zlín |
|
Jan Bízik
|
Neaktivní
od 18.08.2013
|
jednatel |
23.02.1996 |
Adresa: |
53002, 7766858, Pardubice, Pardubice, Pardubice-Staré Město, Na Třísle, 130, Na Třísle 130, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice |
|