Gerald Schweighofer
|
Neaktivní
od 22.10.2004
|
Jednatel |
18.09.2002 |
Adresa: |
13000, 21773220, Praha 3, Praha 3, Vlkova, 36/628 |
|
Gerald Schweighofer
|
Neaktivní
od 22.10.2004
|
Jednatel |
18.09.2002 |
Adresa: |
13000, 21773220, Praha, Žižkov, Vlkova, 628, 36, Vlkova 628/36, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Franz Schweighofer
|
Neaktivní
od 22.10.2004
|
Jednatel |
07.03.2000 |
Adresa: |
Kobylí Hlava, Chlumek 15, 582 82 p. Golčův Jeníkov |
|
Gerald Schweighofer
|
Neaktivní
od 18.09.2002
|
Jednatel |
13.11.1998 |
Adresa: |
1, Planá u Mariánských Lázní, Tachovská, čp. 486 |
|
Gerald Schweighofer
|
Neaktivní
od 18.09.2002
|
Jednatel |
13.11.1998 |
Adresa: |
čp. 486, Planá u Mariánských Lázní, Tachovská, Tachovská čp. 486, Planá u Mariánských Lázní, Česká republika |
|
Gerald Schweighofer
|
Neaktivní
od 13.11.1998
|
Jednatel |
09.12.1997 |
Adresa: |
58263, 9581910, Havlíčkův Brod, Ždírec nad Doubravou, Liběcká, 339 |
|
Gerald Schweighofer
|
Neaktivní
od 13.11.1998
|
Jednatel |
09.12.1997 |
Adresa: |
58263, 9581910, Havlíčkův Brod, Ždírec nad Doubravou, Ždírec nad Doubravou, Liběcká, 339, Liběcká 339, 58263 Ždírec nad Doubravou |
|
Gerald Schweighofer
|
Neaktivní
od 09.12.1997
|
Jednatel |
19.03.1996 |
Adresa: |
21741611, Praha 2, Praha 2, Francouzská, 16 |
|
Gerald Schweighofer
|
Neaktivní
od 09.12.1997
|
Jednatel |
19.03.1996 |
Adresa: |
12000, 21741611, Praha, Vinohrady, Francouzská, 229, 16, Francouzská 229/16, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|