Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | CONSIST spol. s r. o. |
ICO: | 61168301 |
Registrovaná adresa: | 31800, 24566161, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Pecháčkova, 1038, 6, Pecháčkova 1038/6, Skvrňany, 31800 Plzeň |
Začleněno na: | 02.05.1994 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zámečnictví, nástrojářství
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MUDr. RADEK SILOVSKÝ | Aktivní | 28.12.2019 | |
|
|||
MUDr. RADEK SILOVSKÝ | Aktivní | 28.12.2019 | |
|
|||
ing. ALENA SILOVSKÁ | Aktivní | 05.07.2018 | |
|
|||
ing. ALENA SILOVSKÁ | Aktivní | 05.07.2018 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ing. ALENA SILOVSKÁ | Aktivní | Jednatel | 05.07.2018 |
|
|||
ing. ALENA SILOVSKÁ | Aktivní | Jednatel | 05.07.2018 |
|
|||
ing. ALENA DOLANSKÁ | Neaktivní od 05.07.2018 | Jednatel | 03.07.2014 |
|
|||
ing. VOJTĚCH SILOVSKÝ | Neaktivní od 18.06.2019 | Jednatel | 03.07.2014 |
|
|||
ing. ALENA DOLANSKÁ | Neaktivní od 05.07.2018 | Jednatel | 03.07.2014 |
|
|||
ing. VOJTĚCH SILOVSKÝ | Neaktivní od 18.06.2019 | Jednatel | 03.07.2014 |
|
|||
ing. Vojtěch Silovský | Neaktivní od 03.07.2014 | Jednatel | 09.06.1999 |
|
|||
ing. Alena Dolanská | Neaktivní od 03.07.2014 | Jednatel | 09.06.1999 |
|
|||
ing. VOJTĚCH SILOVSKÝ | Neaktivní od 03.07.2014 | Jednatel | 09.06.1999 |
|
|||
ing. ALENA DOLANSKÁ | Neaktivní od 03.07.2014 | Jednatel | 09.06.1999 |
|
|||
ing. Vojtěch Silovský | Neaktivní od 09.06.1999 | Jednatel | 02.05.1994 |
|
|||
ing. Alena Dolanská | Neaktivní od 09.06.1999 | Jednatel | 02.05.1994 |
|
|||
ing. Vojtěch Silovský | Neaktivní od 09.06.1999 | Jednatel | 02.05.1994 |
|
|||
ing. Alena Dolanská | Neaktivní od 09.06.1999 | Jednatel | 02.05.1994 |
|
Registrační číslo CONSIST spol. s r. o. je 61168301.
Registrační adresa CONSIST spol. s r. o. je 31800, 24566161, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Pecháčkova, 1038, 6, Pecháčkova 1038/6, Skvrňany, 31800 Plzeň.
CONSIST spol. s r. o. byla založena 02.05.1994.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je MUDr. RADEK SILOVSKÝ, MUDr. RADEK SILOVSKÝ, ing. ALENA SILOVSKÁ, ing. ALENA SILOVSKÁ.