Ing. IVAN ŠMÍD
|
Aktivní
|
jednatel |
01.08.2023 |
Adresa: |
33008, 9072110, Plzeň-sever, Zruč-Senec, Zruč, Pionýrů, 415, Pionýrů 415, Zruč, 33008 Zruč-Senec |
|
VÁCLAV PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.09.2014 |
Adresa: |
33828, 7150148, Radnice, Radnice, Pod Kalvarií, 151 |
|
JIŘÍ ŠMÍD
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.04.2013 |
Adresa: |
33008, 9072101, Zruč-Senec, Zruč, Pionýrů, 414 |
|
VÁCLAV PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 01.08.2023
|
Jednatel |
02.09.2014 |
Adresa: |
33828, 7150148, Rokycany, Radnice, Radnice, Pod Kalvarií, 151, Pod Kalvarií 151, 33828 Radnice |
|
JIŘÍ ŠMÍD
|
Neaktivní
od 01.08.2023
|
Jednatel |
05.04.2013 |
Adresa: |
33008, 9072101, Plzeň-sever, Zruč-Senec, Zruč, Pionýrů, 414, Pionýrů 414, Zruč, 33008 Zruč-Senec |
|
Ing. Jiří Šmíd
|
Neaktivní
od 05.04.2013
|
Jednatel |
17.12.1997 |
Adresa: |
31006, 24486710, Plzeň-město, Plzeň, Strážnická, 6 |
|
Václav Procházka
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
Jednatel |
17.12.1997 |
Adresa: |
33828, 7150148, Rokycany, Radnice, 151 |
|
Ing. Jiří Šmíd
|
Neaktivní
od 05.04.2013
|
Jednatel |
17.12.1997 |
Adresa: |
32300, 24486710, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Strážnická, 1017, 6, Strážnická 1017/6, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
VÁCLAV PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 02.09.2014
|
Jednatel |
17.12.1997 |
Adresa: |
33828, 7150148, Rokycany, Radnice, Radnice, Pod Kalvarií, 151, Pod Kalvarií 151, 33828 Radnice |
|
Ing. Jan Fína
|
Neaktivní
od 17.12.1997
|
Jednatel |
03.10.1994 |
Adresa: |
30141, 24514926, Plzeň, Úslavská, 51 |
|
Ing. Ivan Šmíd
|
Neaktivní
od 19.01.1999
|
Jednatel |
03.10.1994 |
Adresa: |
32300, 24427471, Plzeň, Nýřanská, 18 |
|
Ing. Jan Fína
|
Neaktivní
od 17.12.1997
|
Jednatel |
03.10.1994 |
Adresa: |
32600, 24514926, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Úslavská, 1816, 51, Úslavská 1816/51, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Ing. Ivan Šmíd
|
Neaktivní
od 19.01.1999
|
Jednatel |
03.10.1994 |
Adresa: |
32300, 24427471, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Nýřanská, 1284, 18, Nýřanská 1284/18, Bolevec, 32300 Plzeň |
|