Maximilian von Waldenfels
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.10.2005 |
Adresa: |
85435 Erding/Aufhausen, Schlossallee 28 |
|
Jiří Fast
|
Neaktivní
od 16.12.2011
|
Jednatel |
18.10.2005 |
Adresa: |
30100, 24400131, Plzeň-město, Plzeň, Křivá, 1 |
|
Jiří Fast
|
Neaktivní
od 16.12.2011
|
Jednatel |
18.10.2005 |
Adresa: |
31200, 24400131, Plzeň-město, Plzeň, Červený Hrádek, Křivá, 11, 1, Křivá 11/1, Červený Hrádek, 31200 Plzeň |
|
Maxmilian von Waldenfels
|
Neaktivní
od 18.10.2005
|
|
16.05.2005 |
Adresa: |
85435 Erding/Aufhausen, Schlossallee 28 |
|
Ing. Jiří Fast
|
Neaktivní
od 18.10.2005
|
Jednatel |
27.05.2002 |
Adresa: |
30100, 24400131, Plzeň-město, Plzeň, Křivá, 1 |
|
Ing. Jiří Fast
|
Neaktivní
od 18.10.2005
|
Jednatel |
27.05.2002 |
Adresa: |
31200, 24400131, Plzeň-město, Plzeň, Červený Hrádek, Křivá, 11, 1, Křivá 11/1, Červený Hrádek, 31200 Plzeň |
|
Dipl. ing. Walter Bach
|
Neaktivní
od 16.05.2005
|
|
09.01.1996 |
Adresa: |
95615 Marktredwitz, Redwitzerstrasse, 46 |
|
Dipl. ing. Walter Bach
|
Neaktivní
od 16.05.2005
|
|
09.01.1996 |
Adresa: |
46, 95615 Marktredwitz, Redwitzerstrasse, Redwitzerstrasse 46, 95615 Marktredwitz, Německo |
|
ing. Jiří Fast
|
Neaktivní
od 27.05.2002
|
Jednatel |
14.07.1994 |
Adresa: |
32001, Plzeň, Adélova, 4 |
|
ing. Jiří Fast
|
Neaktivní
od 27.05.2002
|
Jednatel |
14.07.1994 |
Adresa: |
32600, 24402451, Plzeň-město, Plzeň, Koterov, Koterovská náves, 4, 4, Koterovská náves 4/4, Koterov, 32600 Plzeň |
|