František Hensch, s.r.o.
08280568 |
Aktivní
|
jednatel |
08.07.2019 |
Adresa: |
41201, 2903211, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Mrázova, 845, 9 |
|
František Hensch, s.r.o.
08280568 |
Aktivní
|
jednatel |
08.07.2019 |
Adresa: |
41201, 2903211, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Mrázova, 845, 9, Mrázova 845/9, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Ing. JIŘÍ DUŠÁNEK
|
Neaktivní
od 09.11.2017
|
Jednatel |
20.04.2016 |
Adresa: |
41172, 27255735, Litoměřice, Hoštka, Kochovice, Pod Křížkem, 114 |
|
Ing. JIŘÍ DUŠÁNEK
|
Neaktivní
od 09.11.2017
|
Jednatel |
20.04.2016 |
Adresa: |
41172, 27255735, Litoměřice, Hoštka, Kochovice, Pod Křížkem, 114, Pod Křížkem 114, Kochovice, 41172 Hoštka |
|
Ing. STANISLAV LOVECKÝ
|
Neaktivní
od 11.07.2016
|
jednatel |
06.10.2015 |
Adresa: |
19300, 22776770, Praha, Horní Počernice, Čechurova, 249, 4 |
|
FRANTIŠEK HENSCH
|
Neaktivní
od 08.07.2019
|
jednatel |
06.10.2015 |
Adresa: |
41147, 40767604, Polepy, Polepy, 234 |
|
Ing. STANISLAV LOVECKÝ
|
Neaktivní
od 11.07.2016
|
jednatel |
06.10.2015 |
Adresa: |
19300, 22776770, Praha, Horní Počernice, Čechurova, 249, 4, Čechurova 249/4, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
FRANTIŠEK HENSCH
|
Neaktivní
od 08.07.2019
|
jednatel |
06.10.2015 |
Adresa: |
41147, 40767604, Litoměřice, Polepy, Polepy, 234, č.p. 234, 41147 Polepy |
|
FRANTIŠEK HENSCH
|
Neaktivní
od 06.10.2015
|
jednatel |
04.08.2014 |
Adresa: |
41147, 40767604, Polepy, Polepy, 234 |
|
FRANTIŠEK HENSCH
|
Neaktivní
od 06.10.2015
|
jednatel |
04.08.2014 |
Adresa: |
41147, 40767604, Litoměřice, Polepy, Polepy, 234, č.p. 234, 41147 Polepy |
|
HYNEK ESTERKA
|
Neaktivní
od 04.08.2014
|
jednatel |
06.11.2013 |
Adresa: |
14900, 21841381, Praha 4, Chodov, Bachova, 1584, 20 |
|
HYNEK ESTERKA
|
Neaktivní
od 04.08.2014
|
jednatel |
06.11.2013 |
Adresa: |
14900, 21841381, Praha, Chodov, Bachova, 1584, 20, Bachova 1584/20, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Stanislav Lovecký
|
Neaktivní
od 06.10.2015
|
jednatel |
18.02.2009 |
Adresa: |
19300, 22776770, Praha 9, Horní Počernice, Čechurova, 249/4 |
|
Ing. STANISLAV LOVECKÝ
|
Neaktivní
od 06.10.2015
|
jednatel |
18.02.2009 |
Adresa: |
19300, 22776770, Praha, Horní Počernice, Čechurova, 249, 4, Čechurova 249/4, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ing. Jan Tomeš
|
Neaktivní
od 14.01.2013
|
jednatel |
29.12.2007 |
Adresa: |
25242, 25633201, Jesenice, Horní Jirčany, Jalovcová, 720 |
|
Ing. Jan Tomeš
|
Neaktivní
od 14.01.2013
|
jednatel |
29.12.2007 |
Adresa: |
25242, 25633201, Praha-západ, Jesenice, Horní Jirčany, Jalovcová, 720, Jalovcová 720, Horní Jirčany, 25242 Jesenice |
|
Ing. Stanislav Lovecký
|
Neaktivní
od 18.02.2009
|
jednatel |
13.04.2007 |
Adresa: |
10000, 26689375, Praha 10, Pitkovická, 574/15 |
|
Ing. Stanislav Lovecký
|
Neaktivní
od 18.02.2009
|
jednatel |
13.04.2007 |
Adresa: |
10000, 26689375, Praha, Strašnice, Pitkovická, 574, 15, Pitkovická 574/15, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ralf-Jochen Bärreis, nar. 12.12.1960
|
Neaktivní
od 22.07.1999
|
jednatel |
27.12.1996 |
Adresa: |
22672150, Praha 10, Praha 10, V předpolí, 1451/28 |
|
Ralf-Jochen Bärreis, nar. 12.12.1960
|
Neaktivní
od 22.07.1999
|
jednatel |
27.12.1996 |
Adresa: |
10000, 22672150, Praha, Vršovice, V předpolí, 1451, 28, V předpolí 1451/28, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Štefan Hulín
|
Neaktivní
od 27.12.1996
|
jednatel |
14.07.1995 |
Adresa: |
22672150, Praha 10, V předpolí, 1451/28 |
|
Ing. Jan Tomeš
|
Neaktivní
od 29.12.2007
|
jednatel |
14.07.1995 |
Adresa: |
22672150, Praha 10, V předpolí, 1451/28 |
|
Ing. Štefan Hulín
|
Neaktivní
od 27.12.1996
|
jednatel |
14.07.1995 |
Adresa: |
10000, 22672150, Praha, Vršovice, V předpolí, 1451, 28, V předpolí 1451/28, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Jan Tomeš
|
Neaktivní
od 29.12.2007
|
jednatel |
14.07.1995 |
Adresa: |
10000, 22672150, Praha, Vršovice, V předpolí, 1451, 28, V předpolí 1451/28, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
ing. Ludvík Machala
|
Neaktivní
od 14.07.1995
|
jednatel |
26.04.1994 |
Adresa: |
21697493, Praha 1, Břetislavova, 10 |
|
Dipl.ing. Ludger Wehr
|
Neaktivní
od 14.07.1995
|
jednatel |
26.04.1994 |
Adresa: |
21697493, Praha 1, Břetislavova, 10 |
|
Dipl.ing. Werner Reiner
|
Neaktivní
od 27.12.1996
|
jednatel |
26.04.1994 |
Adresa: |
21697493, Praha 1, Břetislavova, 10 |
|
ing. Ludvík Machala
|
Neaktivní
od 14.07.1995
|
jednatel |
26.04.1994 |
Adresa: |
11800, 21697493, Praha, Malá Strana, Břetislavova, 307, 10, Břetislavova 307/10, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Dipl.ing. Ludger Wehr
|
Neaktivní
od 14.07.1995
|
jednatel |
26.04.1994 |
Adresa: |
11800, 21697493, Praha, Malá Strana, Břetislavova, 307, 10, Břetislavova 307/10, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Dipl.ing. Werner Reiner
|
Neaktivní
od 27.12.1996
|
jednatel |
26.04.1994 |
Adresa: |
11800, 21697493, Praha, Malá Strana, Břetislavova, 307, 10, Břetislavova 307/10, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|