PETRA PŘIBÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.01.2023 |
Adresa: |
14100, 21997225, Praha, Záběhlice, Struhařovská, 2938, 10 |
|
ANTONÍN VYSOKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.01.2023 |
Adresa: |
27801, 27791998, Mělník, Dolany nad Vltavou, Dolany nad Vltavou, Na Horkách, 288 |
|
ANTONÍN VYSOKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.01.2023 |
Adresa: |
27801, 27791998, Mělník, Dolany nad Vltavou, Dolany nad Vltavou, Na Horkách, 288, Na Horkách 288, 27801 Dolany nad Vltavou |
|
PETRA PŘIBÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.01.2023 |
Adresa: |
14100, 21997225, Praha, Záběhlice, Struhařovská, 2938, 10, Struhařovská 2938/10, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
JOSEF BOBR
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.06.2014 |
Adresa: |
25083, 28370597, Škvorec, Škvorec, U Višňovky, 407 |
|
JOSEF BOBR
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.06.2014 |
Adresa: |
25083, 28370597, Praha-východ, Škvorec, Škvorec, U Višňovky, 407, U Višňovky 407, 25083 Škvorec |
|
ing. JINDŘICH NĚMEC
|
Neaktivní
od 05.01.2023
|
Jednatel |
22.02.2018 |
Adresa: |
14700, 22730605, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 1121, 6a |
|
ing. JINDŘICH NĚMEC
|
Neaktivní
od 05.01.2023
|
Jednatel |
22.02.2018 |
Adresa: |
14700, 22730605, Praha, Podolí, Na Klaudiánce, 1121, 6a, Na Klaudiánce 1121/6a, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Josef Bobr
|
Neaktivní
od 23.06.2014
|
Jednatel |
29.04.2004 |
Adresa: |
14300, 21935262, Praha 4, Modřany, K Dolům, 1767/41 |
|
Josef Bobr
|
Neaktivní
od 23.06.2014
|
Jednatel |
29.04.2004 |
Adresa: |
14300, 21935262, Praha, Modřany, K dolům, 1767, 41, K dolům 1767/41, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Michal Peterka
|
Neaktivní
od 01.09.1999
|
Jednatel |
02.03.1999 |
Adresa: |
21967351, Praha 4, Praha 4, Kaplická, 854/53 |
|
Ing. Michal Peterka
|
Neaktivní
od 01.09.1999
|
Jednatel |
02.03.1999 |
Adresa: |
14000, 21967351, Praha, Podolí, Kaplická, 854, 53, Kaplická 854/53, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Josef Bobr
|
Neaktivní
od 29.04.2004
|
Jednatel |
14.10.1997 |
Adresa: |
14300, 21937338, Praha 4, Praha 4, Daškova, 3075 |
|
ing. Jindřich Němec
|
Neaktivní
od 22.02.2018
|
Jednatel |
14.10.1997 |
Adresa: |
14700, 21801126, Praha 4, Praha 4, Pod svahem, 435 |
|
Josef Bobr
|
Neaktivní
od 29.04.2004
|
Jednatel |
14.10.1997 |
Adresa: |
14300, 21937338, Praha, Modřany, Daškova, 3075, 12, Daškova 3075/12, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
ing. Jindřich Němec
|
Neaktivní
od 22.02.2018
|
Jednatel |
14.10.1997 |
Adresa: |
14700, 21801126, Praha, Braník, Pod svahem, 435, 22, Pod svahem 435/22, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Jiří Balcar
|
Neaktivní
od 14.10.1997
|
Jednatel |
29.04.1994 |
Adresa: |
22423451, Praha 9, Kyjská, 18 |
|
Ing. Michal Peterka
|
Neaktivní
od 02.03.1999
|
Jednatel |
29.04.1994 |
Adresa: |
22102647, Praha 5, K Závěrce, 2471/17 |
|
Jan Špringer
|
Neaktivní
od 29.04.2004
|
Jednatel |
29.04.1994 |
Adresa: |
22630155, Praha 10, Dětská, 2606/252 |
|
Jiří Balcar
|
Neaktivní
od 14.10.1997
|
Jednatel |
29.04.1994 |
Adresa: |
19800, 22423451, Praha, Hloubětín, Kyjská, 398, 18, Kyjská 398/18, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Michal Peterka
|
Neaktivní
od 02.03.1999
|
Jednatel |
29.04.1994 |
Adresa: |
15000, 22102647, Praha, Smíchov, K Závěrce, 2471, 17, K Závěrce 2471/17, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Jan Špringer
|
Neaktivní
od 29.04.2004
|
Jednatel |
29.04.1994 |
Adresa: |
10000, 22630155, Praha, Strašnice, Dětská, 2606, 252, Dětská 2606/252, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|