MILAN BÍLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.04.2021 |
Adresa: |
25168, 40050874, Praha-východ, Kamenice, Kamenice, K Větrovu, 529 |
|
MILAN BÍLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.04.2021 |
Adresa: |
25168, 40050874, Praha-východ, Kamenice, Kamenice, K Větrovu, 529, K Větrovu 529, 25168 Kamenice |
|
JIŘÍ SAMEC
|
Aktivní
|
jednatel |
22.03.2021 |
Adresa: |
25089, 27144551, Praha-východ, Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Na Požárech, 421 |
|
JIŘÍ SAMEC
|
Aktivní
|
jednatel |
22.03.2021 |
Adresa: |
25089, 27144551, Praha-východ, Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Na Požárech, 421, Na Požárech 421, 25089 Lázně Toušeň |
|
Jiří Samec
|
Neaktivní
od 22.03.2021
|
jednatel |
21.11.2008 |
Adresa: |
25089, 27144551, Lázně Toušeň, Na Požárech, 421 |
|
Milan Bílek
|
Neaktivní
od 26.04.2021
|
jednatel |
21.11.2008 |
Adresa: |
25168, Kamenice, p. Štiřín, K Větrovu, 529 |
|
JIŘÍ SAMEC
|
Neaktivní
od 22.03.2021
|
jednatel |
21.11.2008 |
Adresa: |
25089, 27144551, Praha-východ, Lázně Toušeň, Lázně Toušeň, Na Požárech, 421, Na Požárech 421, 25089 Lázně Toušeň |
|
MILAN BÍLEK
|
Neaktivní
od 26.04.2021
|
jednatel |
21.11.2008 |
Adresa: |
25168, 40050874, Praha-východ, Kamenice, Kamenice, K Větrovu, 529, K Větrovu 529, 25168 Kamenice |
|
David Bílek
|
Neaktivní
od 21.11.2008
|
jednatel |
18.04.2000 |
Adresa: |
21847525, Praha 4, Praha 4, Kloboukova, 2195/8 |
|
David Bílek
|
Neaktivní
od 21.11.2008
|
jednatel |
18.04.2000 |
Adresa: |
14800, 21847525, Praha, Chodov, Kloboukova, 2195, 8, Kloboukova 2195/8, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Milan Bílek
|
Neaktivní
od 18.04.2000
|
jednatel |
10.05.1994 |
Adresa: |
22576479, Praha 10, Pražská, 1149 |
|
Petr Hauskrecht
|
Neaktivní
od 18.04.2000
|
jednatel |
10.05.1994 |
Adresa: |
21770484, Praha 3, Květinková, 16 |
|
Libor Vávra
|
Neaktivní
od 18.04.2000
|
jednatel |
10.05.1994 |
Adresa: |
22426914, Praha 9, Rochovská, 757 |
|
ing. Pavel Riegr
|
Neaktivní
od 18.04.2000
|
jednatel |
10.05.1994 |
Adresa: |
21846243, Praha 4, Augustinova, 12 |
|
Milan Bílek
|
Neaktivní
od 18.04.2000
|
jednatel |
10.05.1994 |
Adresa: |
10200, 22576479, Praha, Hostivař, Pražská, 1149, 57, Pražská 1149/57, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Petr Hauskrecht
|
Neaktivní
od 18.04.2000
|
jednatel |
10.05.1994 |
Adresa: |
13000, 21770484, Praha, Žižkov, Květinková, 370, 16, Květinková 370/16, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Libor Vávra
|
Neaktivní
od 18.04.2000
|
jednatel |
10.05.1994 |
Adresa: |
19800, 22426914, Praha, Hloubětín, Rochovská, 757, 1, Rochovská 757/1, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
ing. Pavel Riegr
|
Neaktivní
od 18.04.2000
|
jednatel |
10.05.1994 |
Adresa: |
14800, 21846243, Praha, Chodov, Augustinova, 2065, 12, Augustinova 2065/12, Chodov, 14800 Praha 4 |
|