Mgr. ELENA JAKUBOVIČ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.12.2021 |
Adresa: |
11000, 21693188, Hlavní město Praha, Praha, Josefov, Maiselova, 41, 21 |
|
Mgr. ELENA JAKUBOVIČ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.12.2021 |
Adresa: |
11000, 21693188, Praha, Josefov, Maiselova, 41, 21, Maiselova 41/21, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
DOMENICO TESEI
|
Neaktivní
od 23.12.2021
|
jednatel |
22.12.2016 |
Adresa: |
SW1X9JT, London, 44 Lowndes Square |
|
DOMENICO TESEI
|
Neaktivní
od 23.12.2021
|
jednatel |
22.12.2016 |
Adresa: |
London, 44 Lowndes Square, SW1X9JT, 44 Lowndes Square, SW1X9JT London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
Mgr. LIBOR KAPALÍN
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
jednatel |
02.08.2014 |
Adresa: |
27353, 1293079, Hostouň, Hostouň, Lipová, 341 |
|
Mgr. LIBOR KAPALÍN
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
jednatel |
02.08.2014 |
Adresa: |
27353, 1293079, Kladno, Hostouň, Hostouň, Lipová, 341, Lipová 341, 27353 Hostouň |
|
Mgr. Libor Kapalín
|
Neaktivní
od 02.08.2014
|
jednatel |
14.11.2005 |
Adresa: |
27353, Hostouň, Nová Ulice, 341 |
|
Mgr. Libor Kapalín
|
Neaktivní
od 02.08.2014
|
jednatel |
14.11.2005 |
Adresa: |
341, Hostouň, Nová ulice, 27353, Nová ulice 341, 27353 Hostouň, Česká republika |
|
JUDr. Milan Váňa
|
Neaktivní
od 14.11.2005
|
Jednatel |
26.05.2004 |
Adresa: |
17000, 22296441, Praha 7, Kostelní, 36/36 |
|
JUDr. Milan Váňa
|
Neaktivní
od 14.11.2005
|
Jednatel |
26.05.2004 |
Adresa: |
17000, 22296441, Praha, Holešovice, Kostelní, 36, 36, Kostelní 36/36, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JUDr. Milan Váňa
|
Neaktivní
od 26.05.2004
|
Jednatel |
17.05.1994 |
Adresa: |
22296808, Praha 7, U letenského sadu, 9/133 |
|
JUDr. Milan Váňa
|
Neaktivní
od 26.05.2004
|
Jednatel |
17.05.1994 |
Adresa: |
17000, 22296808, Praha, Holešovice, U letenského sadu, 133, 9, U letenského sadu 133/9, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|