PAVEL TOKAR
|
Neaktivní
od 23.07.2019
|
Jednatel |
08.01.2014 |
Adresa: |
41501, 20241968, Teplice, Trnovany, Krušnohorská, 1566, 13 |
|
PAVEL TOKAR
|
Neaktivní
od 23.07.2019
|
Jednatel |
08.01.2014 |
Adresa: |
41501, 20241968, Teplice, Teplice, Trnovany, Krušnohorská, 1566, 13, Krušnohorská 1566/13, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Petr Tokár
|
Neaktivní
od 08.07.2005
|
Jednatel |
23.06.1998 |
Adresa: |
41502, 20240562, Teplice, Gagarinova, 1433 |
|
Petr Tokár
|
Neaktivní
od 08.07.2005
|
Jednatel |
23.06.1998 |
Adresa: |
41501, 20240562, Teplice, Teplice, Trnovany, Gagarinova, 1433, Gagarinova 1433, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Petr Tokár
|
Neaktivní
od 23.06.1998
|
Jednatel |
18.05.1994 |
Adresa: |
20241968, Teplice, Krušnohorská, 1566/13 |
|
Pavel Tokár
|
Neaktivní
od 08.01.2014
|
Jednatel |
18.05.1994 |
Adresa: |
20241968, Teplice, Krušnohorská, 1566/13 |
|
Petr Tokár
|
Neaktivní
od 23.06.1998
|
Jednatel |
18.05.1994 |
Adresa: |
41501, 20241968, Teplice, Teplice, Trnovany, Krušnohorská, 1566, 13, Krušnohorská 1566/13, Trnovany, 41501 Teplice |
|
Pavel Tokár
|
Neaktivní
od 08.01.2014
|
Jednatel |
18.05.1994 |
Adresa: |
41501, 20241968, Teplice, Teplice, Trnovany, Krušnohorská, 1566, 13, Krušnohorská 1566/13, Trnovany, 41501 Teplice |
|