BLANKA SCHLICHTEROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.02.2019 |
Adresa: |
26601, 76211932, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Nekolného, 1959 |
|
BLANKA SCHLICHTEROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.02.2019 |
Adresa: |
26601, 76211932, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Nekolného, 1959, Nekolného 1959, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Radim Procházka
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.02.2009 |
Adresa: |
26701, 27563596, Králův Dvůr, Počaply, Pod Bory, 351 |
|
Radim Procházka
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.02.2009 |
Adresa: |
26701, 27563596, Beroun, Králův Dvůr, Počaply, Pod Bory, 351, Pod Bory 351, Počaply, 26701 Králův Dvůr |
|
Ing. JAROSLAV ZEMAN
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
Jednatel |
24.10.2015 |
Adresa: |
41156, 16624726, Litoměřice, Bohušovice nad Ohří, Bohušovice nad Ohří, Nová, 320 |
|
ing. JAROSLAV ZEMAN
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
Jednatel |
24.10.2015 |
Adresa: |
41156, 16624726, Litoměřice, Bohušovice nad Ohří, Bohušovice nad Ohří, Nová, 320, Nová 320, 41156 Bohušovice nad Ohří |
|
MILAN GRUND
|
Neaktivní
od 26.03.2013
|
Jednatel |
07.11.2012 |
Adresa: |
43201, 18473971, Kadaň, Kadaň, Husova, 1319 |
|
MILAN GRUND
|
Neaktivní
od 26.03.2013
|
Jednatel |
07.11.2012 |
Adresa: |
43201, 18473971, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Husova, 1319, Husova 1319, 43201 Kadaň |
|
Radim Procházka
|
Neaktivní
od 20.02.2009
|
Jednatel |
23.09.2005 |
Adresa: |
33901, 21484988, Klatovy, Jiráskova, 787 |
|
Radim Procházka
|
Neaktivní
od 20.02.2009
|
Jednatel |
23.09.2005 |
Adresa: |
33901, 21484988, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Jiráskova, 787, Jiráskova 787, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
Petr Zemánek
|
Neaktivní
od 23.09.2005
|
Jednatel |
11.12.1996 |
Adresa: |
31702, Plzeň - Hradiště, V olších, 305/15 |
|
Ing. Ota Fučík
|
Neaktivní
od 07.11.2012
|
Jednatel |
11.12.1996 |
Adresa: |
Praha 8 - Bohnice, V Nových Bohnicích, 789/44 |
|
Ing. Jaroslav Zeman
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
Jednatel |
11.12.1996 |
Adresa: |
41156, 16624726, Bohušovice nad Ohří, Nová, 320 |
|
Petr Zemánek
|
Neaktivní
od 23.09.2005
|
Jednatel |
11.12.1996 |
Adresa: |
32600, 24448087, Plzeň-město, Plzeň, Hradiště, V Olších, 305, 15, V Olších 305/15, Hradiště, 32600 Plzeň |
|
Ing. Ota Fučík
|
Neaktivní
od 07.11.2012
|
Jednatel |
11.12.1996 |
Adresa: |
18100, 22324151, Praha, Bohnice, V Nových Bohnicích, 789, 44, V Nových Bohnicích 789/44, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
ing. JAROSLAV ZEMAN
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
Jednatel |
11.12.1996 |
Adresa: |
41156, 16624726, Litoměřice, Bohušovice nad Ohří, Bohušovice nad Ohří, Nová, 320, Nová 320, 41156 Bohušovice nad Ohří |
|
Jiří Kinter
|
Neaktivní
od 21.04.1995
|
Jednatel |
01.06.1994 |
Adresa: |
17909996, Ústí nad Labem, Tomáše ze Štítného, 1121/5 |
|
Jaroslava Krunclová
|
Neaktivní
od 11.12.1996
|
Jednatel |
01.06.1994 |
Adresa: |
17877946, Ústí nad Labem, Švestková, 2827/5 |
|
Jiří Kinter
|
Neaktivní
od 21.04.1995
|
Jednatel |
01.06.1994 |
Adresa: |
40003, 17909996, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Tomáše ze Štítného, 1121, 5, Tomáše ze Štítného 1121/5, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Jaroslava Krunclová
|
Neaktivní
od 11.12.1996
|
Jednatel |
01.06.1994 |
Adresa: |
40011, 17877946, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Švestková, 2827, 5, Švestková 2827/5, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|