Ing. JIŘÍ MAŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.09.2023 |
Adresa: |
15500, 28150091, Praha, Stodůlky, Přeučilova, 2736, 5, Přeučilova 2736/5, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ELENA MORDOVCHENKO
|
Aktivní
|
jednatel |
27.09.2023 |
Adresa: |
Paříž, 22 RUE DE SAINT PETERSBOURG, 22 RUE DE SAINT PETERSBOURG, Paříž, Francie |
|
MARK CHRISTOPHER JAMES
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2020 |
Adresa: |
SY45XE, Weston, Shrewsbury, Shropshire, 6 Weston Heath |
|
Ing. JIŘÍ IŠA
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.06.2015 |
Adresa: |
40011, 26688484, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Šrámkova, 3414, 64 |
|
STEFANO MACCIONI
|
Neaktivní
od 27.09.2023
|
jednatel |
29.03.2023 |
Adresa: |
Waterloo, Avenue de la Bergerie 125, 1410, Avenue de la Bergerie 125, 1410 Waterloo, Belgie |
|
MARK CHRISTOPHER JAMES
|
Neaktivní
od 29.03.2023
|
jednatel |
22.07.2020 |
Adresa: |
Weston, Shrewsbury, Shropshire, 6 Weston Heath, SY45XE, 6 Weston Heath, SY45XE Weston, Shrewsbury, Shropshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska |
|
FELIX MORENO DIAZ
|
Neaktivní
od 22.07.2020
|
Jednatel |
17.06.2015 |
Adresa: |
29602, Marbella, Málaga, Calle Tomillar,11 |
|
FELIX MORENO DIAZ
|
Neaktivní
od 22.07.2020
|
Jednatel |
17.06.2015 |
Adresa: |
Marbella, Málaga, Calle Tomillar,11, 29602, Calle Tomillar,11, 29602 Marbella, Málaga, Španělsko |
|
Ing. JIŘÍ IŠA
|
Neaktivní
od 27.09.2023
|
Jednatel |
17.06.2015 |
Adresa: |
40011, 26688484, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Šrámkova, 3414, 64, Šrámkova 3414/64, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Ing. JAROSLAV PŘEROST
|
Neaktivní
od 17.06.2015
|
Jednatel |
20.08.2014 |
Adresa: |
41501, 20279418, Teplice, Teplice, Bořivojova, 3129 |
|
Ing. JAROSLAV PŘEROST
|
Neaktivní
od 17.06.2015
|
Jednatel |
20.08.2014 |
Adresa: |
41501, 20279418, Teplice, Teplice, Teplice, Bořivojova, 3129, Bořivojova 3129, 41501 Teplice |
|
Birger Solberg
|
Neaktivní
od 17.06.2015
|
Jednatel |
07.09.2012 |
Adresa: |
0781 Oslo, Huldreveien, 21 |
|
Birger Solberg
|
Neaktivní
od 17.06.2015
|
Jednatel |
07.09.2012 |
Adresa: |
0781 Oslo, Huldreveien, Huldreveien 21, 0781 Oslo, Norsko |
|
Alain Walter Speeckaert, nar. 20.1.1949
|
Neaktivní
od 07.09.2012
|
Jednatel |
30.07.1998 |
Adresa: |
bytem B - 3920 Lommel, Roerstraat 40, Belgické království dlouhodobý pobyt v ČR: Teplice, Hotel Prince de Ligne, Zámecké nám. 136 |
|
Ing. Jaroslav Přerost
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
Jednatel |
30.07.1998 |
Adresa: |
Teplice, Bořivojova, 3129/11 |
|
Ing. JAROSLAV PŘEROST
|
Neaktivní
od 20.08.2014
|
Jednatel |
30.07.1998 |
Adresa: |
41501, 20279418, Teplice, Teplice, Teplice, Bořivojova, 3129, Bořivojova 3129, 41501 Teplice |
|
Stenneler Claude, nar. 5.12. 1943
|
Neaktivní
od 30.07.1998
|
|
19.09.1997 |
Adresa: |
Dreve du Bonheur 1, 1150 Bruxelles, Belgie, bytem v ČR: Teplice, Hotel Prince de Ligne, Zámecké nám.136 |
|
Yves Schoonejans
|
Neaktivní
od 30.07.1998
|
Jednatel |
27.11.1996 |
Adresa: |
Wille de Bruxelles, Neer Leest 23, Belgie v ČR: Teplice, Hotel Prince de Ligne,Zámecké nám.136 |
|
Thierry Dillard
|
Neaktivní
od 27.11.1996
|
|
21.12.1995 |
Adresa: |
Teplice, Teplice, Hotel Prince de Ligne, Zámecké nám., 136 |
|
Stenneler Claude
|
Neaktivní
od 19.09.1997
|
|
21.12.1995 |
Adresa: |
Dreve du Bonheur 1, 1150 Bruxelles, Belgie, bytem v ČR: Teplice, Hotel Prince de Ligne, Zámecké nám.136 |
|
Thierry Dillard
|
Neaktivní
od 27.11.1996
|
|
21.12.1995 |
Adresa: |
41501, 20251963, Teplice, Teplice, Teplice, Zámecké náměstí, 136, 8, Zámecké náměstí 136/8, 41501 Teplice |
|
Ing. Jaroslav Přerost
|
Neaktivní
od 22.12.1995
|
Jednatel |
27.07.1994 |
Adresa: |
20239351, Teplice, Trnovanská, 1323 |
|
Ing. Jaroslav Přerost
|
Neaktivní
od 22.12.1995
|
Jednatel |
27.07.1994 |
Adresa: |
41501, 20239351, Teplice, Teplice, Trnovany, Trnovanská, 1323, 53, Trnovanská 1323/53, Trnovany, 41501 Teplice |
|