JUDr. KAREL KRŮFA
|
Aktivní
|
starosta |
18.05.2022 |
Adresa: |
14200, 21851565, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Zimova, 622, 9 |
|
JIŘINA KOLÁŘOVÁ
|
Aktivní
|
místostarostka |
18.05.2022 |
Adresa: |
14200, 21899215, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Libušská, 337, 148 |
|
Mgr. JANA VLKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatelka |
18.05.2022 |
Adresa: |
14200, 22722793, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, U bazénu, 405, 7 |
|
JUDr. KAREL KRŮFA
|
Aktivní
|
starosta |
18.05.2022 |
Adresa: |
14200, 21851565, Praha, Kamýk, Zimova, 622, 9, Zimova 622/9, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
JIŘINA KOLÁŘOVÁ
|
Aktivní
|
místostarostka |
18.05.2022 |
Adresa: |
14200, 21899215, Praha, Libuš, Libušská, 337, 148, Libušská 337/148, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
Mgr. JANA VLKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatelka |
18.05.2022 |
Adresa: |
14200, 22722793, Praha, Písnice, U bazénu, 405, 7, U bazénu 405/7, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Mgr. ANDĚLA MARIE KUNSTOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
hospodářka |
06.01.2021 |
Adresa: |
14200, 21854874, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Cihlářova, 974, 24 |
|
Mgr. ANDĚLA MARIE KUNSTOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
hospodářka |
06.01.2021 |
Adresa: |
14200, 21854874, Praha, Kamýk, Cihlářova, 974, 24, Cihlářova 974/24, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
VĚRA HRADECKÁ
|
Neaktivní
od 01.12.2020
|
hospodářka |
22.06.2019 |
Adresa: |
14200, 21898243, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Na šejdru, 268, 28 |
|
Mgr. ANDĚLA MARIE KUNSTOVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2021
|
členka |
22.06.2019 |
Adresa: |
14200, 21854874, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Cihlářova, 974, 24 |
|
JUDr. KAREL KRŮFA
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
starosta |
22.06.2019 |
Adresa: |
14200, 21851565, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Zimova, 622, 9 |
|
Ing. MARIE KOČOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
jednatelka |
22.06.2019 |
Adresa: |
14300, 21938636, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Levského, 3207, 11 |
|
JIŘINA KOLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
místostarostka, náčelnice |
22.06.2019 |
Adresa: |
14200, 21899215, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Libušská, 337, 148 |
|
EVA STODOLOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
členka |
22.06.2019 |
Adresa: |
25241, 6428088, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Lomená, 171 |
|
VLADISLAVA HOUDKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
členka |
22.06.2019 |
Adresa: |
14300, 21938776, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Levského, 3221, 1 |
|
Ing. JANA KOMÁRKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
členka |
22.06.2019 |
Adresa: |
18000, 78382777, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Nad Bání, 2496, 4 |
|
Ing. PAVEL LEHOVEC
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
člen |
22.06.2019 |
Adresa: |
25243, 6534716, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Říčanská, 77 |
|
Mgr. JANA VLKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
členka |
22.06.2019 |
Adresa: |
14200, 22722793, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, U bazénu, 405, 7 |
|
EVŽENIE ŽALOUDKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
členka |
22.06.2019 |
Adresa: |
14200, 21892652, Hlavní město Praha, Praha, Lhotka, Jílovská, 427, 25 |
|
MUDr. JANA VEDRALOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
členka |
22.06.2019 |
Adresa: |
14300, 21938776, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Levského, 3221, 1 |
|
VĚRA HRADECKÁ
|
Neaktivní
od 01.12.2020
|
hospodářka |
22.06.2019 |
Adresa: |
14200, 21898243, Praha, Libuš, Na šejdru, 268, 28, Na šejdru 268/28, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
Mgr. ANDĚLA MARIE KUNSTOVÁ
|
Neaktivní
od 06.01.2021
|
členka |
22.06.2019 |
Adresa: |
14200, 21854874, Praha, Kamýk, Cihlářova, 974, 24, Cihlářova 974/24, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
VLADISLAVA HOUDKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
členka |
22.06.2019 |
Adresa: |
14300, 21938776, Praha, Modřany, Levského, 3221, 1, Levského 3221/1, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. JANA KOMÁRKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
členka |
22.06.2019 |
Adresa: |
18000, 78382777, Praha, Libeň, Nad Bání, 2496, 4, Nad Bání 2496/4, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Ing. PAVEL LEHOVEC
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
člen |
22.06.2019 |
Adresa: |
25243, 6534716, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Říčanská, 77, Říčanská 77, 25243 Průhonice |
|
Mgr. JANA VLKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
členka |
22.06.2019 |
Adresa: |
14200, 22722793, Praha, Písnice, U bazénu, 405, 7, U bazénu 405/7, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
EVŽENIE ŽALOUDKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
členka |
22.06.2019 |
Adresa: |
14200, 21892652, Praha, Lhotka, Jílovská, 427, 25, Jílovská 427/25, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
MUDr. JANA VEDRALOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
členka |
22.06.2019 |
Adresa: |
14300, 21938776, Praha, Modřany, Levského, 3221, 1, Levského 3221/1, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
EVA STODOLOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
členka |
22.06.2019 |
Adresa: |
25241, 6428088, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Lomená, 171, Lomená 171, 25241 Dolní Břežany |
|
JUDr. KAREL KRŮFA
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
starosta |
22.06.2019 |
Adresa: |
14200, 21851565, Praha, Kamýk, Zimova, 622, 9, Zimova 622/9, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. MARIE KOČOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
jednatelka |
22.06.2019 |
Adresa: |
14300, 21938636, Praha, Modřany, Levského, 3207, 11, Levského 3207/11, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
JIŘINA KOLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 18.05.2022
|
místostarostka, náčelnice |
22.06.2019 |
Adresa: |
14200, 21899215, Praha, Libuš, Libušská, 337, 148, Libušská 337/148, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
JIŘINA KOLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
členka výboru, náčelnice |
28.05.2016 |
Adresa: |
14200, 21899215, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Libušská, 337, 148 |
|
DiS. ELIŠKA LEBLOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
členka výboru |
28.05.2016 |
Adresa: |
14200, 22695079, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Výletní, 398, 27 |
|
Mgr. JANA VLKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
členka výboru |
28.05.2016 |
Adresa: |
14200, 22722793, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, U bazénu, 405, 7 |
|
JIŘINA KOLÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
členka výboru, náčelnice |
28.05.2016 |
Adresa: |
14200, 21899215, Praha, Libuš, Libušská, 337, 148, Libušská 337/148, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
DiS. ELIŠKA LEBLOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
členka výboru |
28.05.2016 |
Adresa: |
14200, 22695079, Praha, Písnice, Výletní, 398, 27, Výletní 398/27, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Mgr. JANA VLKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
členka výboru |
28.05.2016 |
Adresa: |
14200, 22722793, Praha, Písnice, U bazénu, 405, 7, U bazénu 405/7, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
LENKA ZAVADILOVÁ
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
náčelnice |
05.08.2014 |
Adresa: |
14200, 21851379, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Pavlíkova, 603, 8 |
|
MARCELA MAUREROVÁ
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
členka výboru |
05.08.2014 |
Adresa: |
14200, 21870462, Hlavní město Praha, Praha, Krč, V Štíhlách, 1319, 22 |
|
EVA RADOVÁ
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
členka výboru |
05.08.2014 |
Adresa: |
14200, 21896127, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, U líhní, 90, 18 |
|
VLADIMÍR ŠILHAVÝ
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
člen výboru |
05.08.2014 |
Adresa: |
18200, 22395229, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Černého, 427, 6 |
|
JUDr. KAREL KRŮFA
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
starosta |
05.08.2014 |
Adresa: |
14200, 21851565, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Zimova, 622, 9 |
|
Ing. MARTIN KNAPP
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
místostarosta, náčelník |
05.08.2014 |
Adresa: |
14200, 21894710, Hlavní město Praha, Praha, Lhotka, Čimelická, 960, 7 |
|
Ing. MARIE KOČOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
jednatelka |
05.08.2014 |
Adresa: |
14300, 21938636, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Levského, 3207, 11 |
|
VĚRA HRADECKÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
hospodářka |
05.08.2014 |
Adresa: |
14200, 21898243, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Na šejdru, 268, 28 |
|
EVŽENIE ŽALOUDKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
matrikářka |
05.08.2014 |
Adresa: |
14200, 21892652, Hlavní město Praha, Praha, Lhotka, Jílovská, 427, 25 |
|
EVA STODOLOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
vzdělavatelka |
05.08.2014 |
Adresa: |
25241, 6428088, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Lomená, 171 |
|
PETR PUČ
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
předseda odboru sportu |
05.08.2014 |
Adresa: |
14000, 28350278, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b |
|
RADKA MEMIS
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
členka výboru |
05.08.2014 |
Adresa: |
14200, 25302434, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, V rohu, 434, 1 |
|
LENKA ZAVADILOVÁ
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
náčelnice |
05.08.2014 |
Adresa: |
14200, 21851379, Praha, Kamýk, Pavlíkova, 603, 8, Pavlíkova 603/8, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
MARCELA MAUREROVÁ
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
členka výboru |
05.08.2014 |
Adresa: |
14200, 21870462, Praha, Krč, V Štíhlách, 1319, 22, V Štíhlách 1319/22, Krč, 14200 Praha 4 |
|
EVA RADOVÁ
|
Neaktivní
od 28.05.2016
|
členka výboru |
05.08.2014 |
Adresa: |
14200, 21896127, Praha, Libuš, U líhní, 90, 18, U líhní 90/18, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
VLADIMÍR ŠILHAVÝ
|
Neaktivní
od 09.11.2016
|
člen výboru |
05.08.2014 |
Adresa: |
18200, 22395229, Praha, Střížkov, Černého, 427, 6, Černého 427/6, Střížkov, 18200 Praha 8 |
|
RADKA MEMIS
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
členka výboru |
05.08.2014 |
Adresa: |
14200, 25302434, Praha, Libuš, V rohu, 434, 1, V rohu 434/1, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
PETR PUČ
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
předseda odboru sportu |
05.08.2014 |
Adresa: |
14000, 28350278, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b, Antala Staška 2059/80b, Krč, 14000 Praha 4 |
|
JUDr. KAREL KRŮFA
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
starosta |
05.08.2014 |
Adresa: |
14200, 21851565, Praha, Kamýk, Zimova, 622, 9, Zimova 622/9, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. MARTIN KNAPP
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
místostarosta, náčelník |
05.08.2014 |
Adresa: |
14200, 21894710, Praha, Lhotka, Čimelická, 960, 7, Čimelická 960/7, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Ing. MARIE KOČOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
jednatelka |
05.08.2014 |
Adresa: |
14300, 21938636, Praha, Modřany, Levského, 3207, 11, Levského 3207/11, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
VĚRA HRADECKÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
hospodářka |
05.08.2014 |
Adresa: |
14200, 21898243, Praha, Libuš, Na šejdru, 268, 28, Na šejdru 268/28, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
EVŽENIE ŽALOUDKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
matrikářka |
05.08.2014 |
Adresa: |
14200, 21892652, Praha, Lhotka, Jílovská, 427, 25, Jílovská 427/25, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
EVA STODOLOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2019
|
vzdělavatelka |
05.08.2014 |
Adresa: |
25241, 6428088, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Lomená, 171, Lomená 171, 25241 Dolní Břežany |
|