HORST JOACHIM SCHULTZ
|
Neaktivní
od 07.03.2019
|
jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
16000, 22178554, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Eliášova, 468, 30 |
|
HORST JOACHIM SCHULTZ
|
Neaktivní
od 07.03.2019
|
jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
16000, 22178554, Praha, Bubeneč, Eliášova, 468, 30, Eliášova 468/30, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Horst Joachim Schultz
|
Neaktivní
od 18.11.2016
|
jednatel |
27.02.2009 |
Adresa: |
17000, 22310754, Praha 7, Komunardů, 55 |
|
Horst Joachim Schultz
|
Neaktivní
od 18.11.2016
|
jednatel |
27.02.2009 |
Adresa: |
17000, 22310754, Praha, Holešovice, Komunardů, 1383, 55, Komunardů 1383/55, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Hans Weber
|
Neaktivní
od 27.02.2009
|
Jednatel |
23.03.2007 |
Adresa: |
25262, 6398481, Praha-západ, Únětice, 77 |
|
Hans Weber
|
Neaktivní
od 27.02.2009
|
Jednatel |
23.03.2007 |
Adresa: |
25262, 6398481, Praha-západ, Únětice, Únětice, Na Parcelách, 77, 4, Na Parcelách 77/4, 25262 Únětice |
|
Mag. Herbert Curt Ritter
|
Neaktivní
od 23.04.2002
|
Jednatel |
29.10.2001 |
Adresa: |
6370 Kitzbuehel, Am Buchenwald 5 |
|
Hans Weber
|
Neaktivní
od 23.03.2007
|
Jednatel |
29.10.2001 |
Adresa: |
Essenlaan 22, 2551 At Voorschoten |
|
Mag. Herbert Curt Ritter nar. 29.11.1950
|
Neaktivní
od 29.10.2001
|
Jednatel |
21.11.1997 |
Adresa: |
12000, 21740887, Praha 2, Praha 2, Rubešova, 8 |
|
Mag. Herbert Curt Ritter nar. 29.11.1950
|
Neaktivní
od 29.10.2001
|
Jednatel |
21.11.1997 |
Adresa: |
12000, 21740887, Praha, Vinohrady, Rubešova, 162, 8, Rubešova 162/8, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mag. Herbert Curt Ritter
|
Neaktivní
od 21.11.1997
|
Jednatel |
05.04.1994 |
Adresa: |
12000, 21740887, Praha 2, Rubešova, 8 |
|
Mag. Herbert Curt Ritter
|
Neaktivní
od 21.11.1997
|
Jednatel |
05.04.1994 |
Adresa: |
12000, 21740887, Praha, Vinohrady, Rubešova, 162, 8, Rubešova 162/8, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|