JAROSLAVA HOUSKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.05.2021 |
Adresa: |
19014, 22474366, Hlavní město Praha, Praha, Klánovice, Medinská, 668, 8 |
|
JAROSLAVA HOUSKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.05.2021 |
Adresa: |
19014, 22474366, Praha, Klánovice, Medinská, 668, 8, Medinská 668/8, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
PETR HOUSKA
|
Aktivní
|
jednatel |
26.11.2017 |
Adresa: |
10000, 22607081, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Na výsluní, 700, 21 |
|
PETR HOUSKA
|
Aktivní
|
jednatel |
26.11.2017 |
Adresa: |
10000, 22607081, Praha, Strašnice, Na výsluní, 700, 21, Na výsluní 700/21, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JAROSLAVA HOUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.05.2021
|
Jednatel |
28.10.2016 |
Adresa: |
19014, 22474366, Hlavní město Praha, Praha, Klánovice, Medinská, 668 |
|
JAROSLAVA HOUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.05.2021
|
Jednatel |
28.10.2016 |
Adresa: |
19014, 22474366, Praha, Klánovice, Medinská, 668, 8, Medinská 668/8, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
PETR HOUSKA
|
Neaktivní
od 26.11.2017
|
jednatel |
18.09.2015 |
Adresa: |
19014, 22474366, Hlavní město Praha, Praha, Klánovice, Medinská, 668 |
|
PETR HOUSKA
|
Neaktivní
od 26.11.2017
|
jednatel |
18.09.2015 |
Adresa: |
19014, 22474366, Praha, Klánovice, Medinská, 668, 8, Medinská 668/8, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Petr Houska
|
Neaktivní
od 18.09.2015
|
jednatel |
23.02.2007 |
Adresa: |
19014, 22474366, Praha 9, Klánovice, Medinská, 668 |
|
PETR HOUSKA
|
Neaktivní
od 18.09.2015
|
jednatel |
23.02.2007 |
Adresa: |
19014, 22474366, Praha, Klánovice, Medinská, 668, 8, Medinská 668/8, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
František Belfín
|
Neaktivní
od 23.02.2007
|
Jednatel |
10.11.2000 |
Adresa: |
21910090, Praha 4, Praha 4, Na novině, 26 |
|
František Belfín
|
Neaktivní
od 23.02.2007
|
Jednatel |
10.11.2000 |
Adresa: |
14100, 21910090, Praha, Michle, Na novině, 890, 26, Na novině 890/26, Michle, 14100 Praha 4 |
|
Jaroslava Housková
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
Jednatel |
13.01.1999 |
Adresa: |
19014, Praha 9 - Klánovice, Medinská, 668 |
|
JAROSLAVA HOUSKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
Jednatel |
13.01.1999 |
Adresa: |
19014, 22474366, Praha, Klánovice, Medinská, 668, 8, Medinská 668/8, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
JUDr. František Mrzena
|
Neaktivní
od 13.01.1999
|
Jednatel |
29.04.1994 |
Adresa: |
Praha 4, Harusova, 1326 |
|
MUDr. Lubor Mrzena
|
Neaktivní
od 13.01.1999
|
Jednatel |
29.04.1994 |
Adresa: |
Praha 4, Harusova, 1326 |
|
JUDr. František Mrzena
|
Neaktivní
od 13.01.1999
|
Jednatel |
29.04.1994 |
Adresa: |
1326, Praha 4, Harusova, Harusova 1326, Praha 4, Česká republika |
|
MUDr. Lubor Mrzena
|
Neaktivní
od 13.01.1999
|
Jednatel |
29.04.1994 |
Adresa: |
1326, Praha 4, Harusova, Harusova 1326, Praha 4, Česká republika |
|