RNDr. IVO NEDVĚD
|
Neaktivní
od 07.06.2014
|
předseda představenstva |
15.10.2013 |
Adresa: |
25210, 42402824, Voznice, Chouzavá, 243 |
|
RNDr. IVO NEDVĚD
|
Neaktivní
od 07.06.2014
|
předseda představenstva |
15.10.2013 |
Adresa: |
25210, 42402824, Příbram, Voznice, Chouzavá, 243, Chouzavá 243, 25210 Voznice |
|
ANNA ŠEDOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2014
|
místopředseda |
19.02.2013 |
Adresa: |
14200, 21850909, Praha, Kamýk, Špirkova, 522, 14 |
|
ANNA ŠEDOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2014
|
místopředseda |
19.02.2013 |
Adresa: |
14200, 21850909, Praha, Kamýk, Špirkova, 522, 14, Špirkova 522/14, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Roman Vlk
|
Neaktivní
od 19.02.2013
|
místopředseda |
10.11.2008 |
Adresa: |
14200, 21850909, Praha 4, Kamýk, Špirkova, 522 |
|
Marcel Šimek
|
Neaktivní
od 07.06.2014
|
místopředseda |
10.11.2008 |
Adresa: |
14200, 21850925, Praha 4, Kamýk, Špirkova, 524 |
|
Roman Vlk
|
Neaktivní
od 19.02.2013
|
místopředseda |
10.11.2008 |
Adresa: |
14200, 21850909, Praha, Kamýk, Špirkova, 522, 14, Špirkova 522/14, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Marcel Šimek
|
Neaktivní
od 07.06.2014
|
místopředseda |
10.11.2008 |
Adresa: |
14200, 21850925, Praha, Kamýk, Špirkova, 524, 10, Špirkova 524/10, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Josef Guhl
|
Neaktivní
od 10.11.2008
|
místopředseda představenstva |
16.04.2007 |
Adresa: |
14200, 21850909, Praha 4, Kamýk, Špirkova, 522 |
|
Jiří Přibyl
|
Neaktivní
od 10.11.2008
|
místopředseda představenstva |
16.04.2007 |
Adresa: |
14200, 21850925, Praha 4, Kamýk, Špirkova, 524 |
|
RNDr. Ivo Nedvěd
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
předseda představenstva |
16.04.2007 |
Adresa: |
14200, 21850917, Praha 4, Kamýk, Špirkova, 523 |
|
Josef Guhl
|
Neaktivní
od 10.11.2008
|
místopředseda představenstva |
16.04.2007 |
Adresa: |
14200, 21850909, Praha, Kamýk, Špirkova, 522, 14, Špirkova 522/14, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Jiří Přibyl
|
Neaktivní
od 10.11.2008
|
místopředseda představenstva |
16.04.2007 |
Adresa: |
14200, 21850925, Praha, Kamýk, Špirkova, 524, 10, Špirkova 524/10, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
RNDr. Ivo Nedvěd
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
předseda představenstva |
16.04.2007 |
Adresa: |
14200, 21850917, Praha, Kamýk, Špirkova, 523, 12, Špirkova 523/12, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Jaroslava Ramešová
|
Neaktivní
od 16.04.2007
|
předseda představenstva |
18.06.2005 |
Adresa: |
14200, 21850917, Praha 4, Špirkova, 523 |
|
Jaroslava Ramešová
|
Neaktivní
od 16.04.2007
|
předseda představenstva |
18.06.2005 |
Adresa: |
14200, 21850917, Praha, Kamýk, Špirkova, 523, 12, Špirkova 523/12, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
JUDr. Irena Hendrichová
|
Neaktivní
od 18.06.2005
|
předseda |
22.07.2003 |
Adresa: |
14200, 21850917, Praha 4, Špirkova, 523 |
|
MUDR. Anna Šeďová
|
Neaktivní
od 16.04.2007
|
místopředseda |
22.07.2003 |
Adresa: |
14200, 21850909, Praha 4, Špirkova, 522 |
|
Ing. František Mlejnek
|
Neaktivní
od 16.04.2007
|
místopředseda |
22.07.2003 |
Adresa: |
14200, 21850925, Praha 4, špirkova, 524 |
|
JUDr. Irena Hendrichová
|
Neaktivní
od 18.06.2005
|
předseda |
22.07.2003 |
Adresa: |
14200, 21850917, Praha, Kamýk, Špirkova, 523, 12, Špirkova 523/12, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
MUDR. Anna Šeďová
|
Neaktivní
od 16.04.2007
|
místopředseda |
22.07.2003 |
Adresa: |
14200, 21850909, Praha, Kamýk, Špirkova, 522, 14, Špirkova 522/14, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. František Mlejnek
|
Neaktivní
od 16.04.2007
|
místopředseda |
22.07.2003 |
Adresa: |
14200, 21850925, Praha, Kamýk, Špirkova, 524, 10, Špirkova 524/10, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Violeta Školníková
|
Neaktivní
od 22.07.2003
|
předseda |
05.09.1994 |
Adresa: |
21850925, Praha 4, Špirkova, 524 |
|
MUDr. Jan Cimala
|
Neaktivní
od 22.07.2003
|
místopředseda |
05.09.1994 |
Adresa: |
21850909, Praha 4, Špirkova, 522 |
|
JUDr. Irena Hendrichová
|
Neaktivní
od 22.07.2003
|
místopředseda |
05.09.1994 |
Adresa: |
21850917, Praha 4, Špirkova, 523 |
|
Violeta Školníková
|
Neaktivní
od 22.07.2003
|
předseda |
05.09.1994 |
Adresa: |
14200, 21850925, Praha, Kamýk, Špirkova, 524, 10, Špirkova 524/10, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
MUDr. Jan Cimala
|
Neaktivní
od 22.07.2003
|
místopředseda |
05.09.1994 |
Adresa: |
14200, 21850909, Praha, Kamýk, Špirkova, 522, 14, Špirkova 522/14, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
JUDr. Irena Hendrichová
|
Neaktivní
od 22.07.2003
|
místopředseda |
05.09.1994 |
Adresa: |
14200, 21850917, Praha, Kamýk, Špirkova, 523, 12, Špirkova 523/12, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|