FRANTIŠEK KRKOŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.12.2018 |
Adresa: |
25167, 26255740, Benešov, Pyšely, Nová Ves, Špálova, 24 |
|
FRANTIŠEK KRKOŠKA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.12.2018 |
Adresa: |
25167, 26255740, Benešov, Pyšely, Nová Ves, Špálova, 24, Špálova 24, Nová Ves, 25167 Pyšely |
|
MIROSLAVA KRKOŠKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.09.2014 |
Adresa: |
25167, 26255740, Pyšely, Nová Ves, Špálova, 24 |
|
MIROSLAVA KRKOŠKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.09.2014 |
Adresa: |
25167, 26255740, Benešov, Pyšely, Nová Ves, Špálova, 24, Špálova 24, Nová Ves, 25167 Pyšely |
|
FRANTIŠEK KRKOŠKA
|
Neaktivní
od 14.12.2018
|
jednatel |
20.03.2016 |
Adresa: |
14200, 21958866, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Ke kurtům, 379, 11 |
|
FRANTIŠEK KRKOŠKA
|
Neaktivní
od 14.12.2018
|
jednatel |
20.03.2016 |
Adresa: |
14200, 21958866, Praha, Písnice, Ke kurtům, 379, 11, Ke kurtům 379/11, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Miroslava Krkošková
|
Neaktivní
od 13.09.2014
|
jednatel |
03.09.2003 |
Adresa: |
14200, 21958866, Praha 4, Ke Kurtům, 379/11 |
|
František Krkoška
|
Neaktivní
od 20.03.2016
|
jednatel |
03.09.2003 |
Adresa: |
14200, 21958866, Praha 4, Ke Kurtům, 379/11 |
|
Miroslava Krkošková
|
Neaktivní
od 13.09.2014
|
jednatel |
03.09.2003 |
Adresa: |
14200, 21958866, Praha, Písnice, Ke kurtům, 379, 11, Ke kurtům 379/11, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
FRANTIŠEK KRKOŠKA
|
Neaktivní
od 20.03.2016
|
jednatel |
03.09.2003 |
Adresa: |
14200, 21958866, Praha, Písnice, Ke kurtům, 379, 11, Ke kurtům 379/11, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
JUDr. Jaroslav Ožana
|
Neaktivní
od 03.09.2003
|
jednatel |
13.06.2002 |
Adresa: |
12000, 21750891, Praha 2, Praha 2, Chodská, 5/1146 |
|
JUDr. Jaroslav Ožana
|
Neaktivní
od 03.09.2003
|
jednatel |
13.06.2002 |
Adresa: |
12000, 21750891, Praha, Vinohrady, Chodská, 1146, 5, Chodská 1146/5, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JUDr. Jiří Horák
|
Neaktivní
od 13.06.2002
|
jednatel |
19.03.1997 |
Adresa: |
18200, 22716408, Praha 8, Praha 8, Nad Strání, 20 |
|
JUDr. Jiří Horák
|
Neaktivní
od 13.06.2002
|
jednatel |
19.03.1997 |
Adresa: |
18200, 22716408, Praha, Troja, Nad strání, 628, 20, Nad strání 628/20, Troja, 18200 Praha 8 |
|
JUDr. Jiří Horák
|
Neaktivní
od 19.03.1997
|
jednatel |
03.04.1996 |
Adresa: |
18200, 22716408, Praha 8, Nad Strání, 20 |
|
JUDr. Jiří Horák
|
Neaktivní
od 19.03.1997
|
jednatel |
03.04.1996 |
Adresa: |
18200, 22716408, Praha, Troja, Nad strání, 628, 20, Nad strání 628/20, Troja, 18200 Praha 8 |
|
JUDr. Jiří Horák
|
Neaktivní
od 03.04.1996
|
jednatel |
23.05.1994 |
Adresa: |
11000, 21719977, Praha 1, Vejvodova, 6 |
|
JUDr. Jiří Horák
|
Neaktivní
od 03.04.1996
|
jednatel |
23.05.1994 |
Adresa: |
11000, 21719977, Praha, Staré Město, Vejvodova, 444, 6, Vejvodova 444/6, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|