JAN NAGY
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2022 |
Adresa: |
25217, 80791492, Praha-západ, Tachlovice, Tachlovice, K Vinohrádku, 330 |
|
JAN NAGY
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2022 |
Adresa: |
25217, 80791492, Praha-západ, Tachlovice, Tachlovice, K Vinohrádku, 330, K Vinohrádku 330, 25217 Tachlovice |
|
Ing. JINDŘICH HAŠEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.08.2016 |
Adresa: |
15000, 22030123, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, U Poštovky, 1148, 1 |
|
Ing. JINDŘICH HAŠEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.08.2016 |
Adresa: |
15000, 22030123, Praha, Košíře, U Poštovky, 1148, 1, U Poštovky 1148/1, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ing. MILOŠ TUNKL
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.04.2014 |
Adresa: |
16300, 22246592, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Ke kulturnímu domu, 332, 1 |
|
Ing. MILOŠ TUNKL
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.04.2014 |
Adresa: |
16300, 22246592, Praha, Řepy, Ke kulturnímu domu, 332, 1, Ke kulturnímu domu 332/1, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Miroslav Kozel
|
Neaktivní
od 26.08.2021
|
jednatel |
12.01.2009 |
Adresa: |
16100, Praha 6, Za Humny, 7 |
|
Miroslav Kozel
|
Neaktivní
od 26.08.2021
|
jednatel |
12.01.2009 |
Adresa: |
16100, 22241973, Praha, Ruzyně, Za humny, 808, 7, Za humny 808/7, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Ing. Jindřich Hašek
|
Neaktivní
od 18.08.2016
|
Jednatel |
23.05.2008 |
Adresa: |
15000, 22030123, Praha 5, U Poštovky, 1148 |
|
Pavel Chrž
|
Neaktivní
od 12.04.2022
|
Jednatel |
23.05.2008 |
Adresa: |
14200, 21893446, Praha 4, Dobřejovická, 566/4 |
|
Václav Klufa
|
Neaktivní
od 12.01.2009
|
Jednatel |
23.05.2008 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Senohrabská, 2943/10 |
|
Ing. Miloš Tunkl
|
Neaktivní
od 16.04.2014
|
Jednatel |
23.05.2008 |
Adresa: |
16000, 22178856, Praha 6, Bubenečská, 51/495 |
|
Ing. JINDŘICH HAŠEK
|
Neaktivní
od 18.08.2016
|
Jednatel |
23.05.2008 |
Adresa: |
15000, 22030123, Praha, Košíře, U Poštovky, 1148, 1, U Poštovky 1148/1, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Pavel Chrž
|
Neaktivní
od 12.04.2022
|
Jednatel |
23.05.2008 |
Adresa: |
14200, 21893446, Praha, Lhotka, Dobřejovická, 566, 4, Dobřejovická 566/4, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Václav Klufa
|
Neaktivní
od 12.01.2009
|
Jednatel |
23.05.2008 |
Adresa: |
14100, 21997276, Praha, Záběhlice, Senohrabská, 2943, 10, Senohrabská 2943/10, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Miloš Tunkl
|
Neaktivní
od 16.04.2014
|
Jednatel |
23.05.2008 |
Adresa: |
16000, 22178856, Praha, Bubeneč, Bubenečská, 495, 51, Bubenečská 495/51, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Petr Komárek
|
Neaktivní
od 20.12.2006
|
Jednatel |
04.02.2005 |
Adresa: |
25218, 25580167, Úhonice, Spojovací, 323 |
|
Petr Komárek
|
Neaktivní
od 20.12.2006
|
Jednatel |
04.02.2005 |
Adresa: |
25218, 25580167, Praha-západ, Úhonice, Úhonice, Spojovací, 323, Spojovací 323, 25218 Úhonice |
|
Petr Komárek
|
Neaktivní
od 04.02.2005
|
Jednatel |
19.09.1995 |
Adresa: |
22030131, Praha 5, U Poštovky, 1149/3 |
|
Ing. Jindřich Hašek
|
Neaktivní
od 23.05.2008
|
Jednatel |
19.09.1995 |
Adresa: |
22030123, Praha 5, U Poštovky, 1148 |
|
Ladislav Hrobský
|
Neaktivní
od 23.05.2008
|
Jednatel |
19.09.1995 |
Adresa: |
22355197, Praha 8, U Sluncové, 612 |
|
Pavel Chrž
|
Neaktivní
od 23.05.2008
|
Jednatel |
19.09.1995 |
Adresa: |
21893454, Praha 4, Na Větrově, 566 |
|
Václav Klufa
|
Neaktivní
od 23.05.2008
|
Jednatel |
19.09.1995 |
Adresa: |
21997276, Praha 4, Senohrabská, 2943/10 |
|
Ing. Miloš Tunkl
|
Neaktivní
od 23.05.2008
|
Jednatel |
19.09.1995 |
Adresa: |
22178856, Praha 6, Bubenečská, 51/495 |
|
Petr Komárek
|
Neaktivní
od 04.02.2005
|
Jednatel |
19.09.1995 |
Adresa: |
15000, 22030131, Praha, Košíře, U Poštovky, 1149, 3, U Poštovky 1149/3, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ing. JINDŘICH HAŠEK
|
Neaktivní
od 23.05.2008
|
Jednatel |
19.09.1995 |
Adresa: |
15000, 22030123, Praha, Košíře, U Poštovky, 1148, 1, U Poštovky 1148/1, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ladislav Hrobský
|
Neaktivní
od 23.05.2008
|
Jednatel |
19.09.1995 |
Adresa: |
18600, 22355197, Praha, Karlín, U Sluncové, 612, 21, U Sluncové 612/21, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Pavel Chrž
|
Neaktivní
od 23.05.2008
|
Jednatel |
19.09.1995 |
Adresa: |
14200, 21893454, Praha, Lhotka, Na Větrově, 566, 6, Na Větrově 566/6, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|
Václav Klufa
|
Neaktivní
od 23.05.2008
|
Jednatel |
19.09.1995 |
Adresa: |
14100, 21997276, Praha, Záběhlice, Senohrabská, 2943, 10, Senohrabská 2943/10, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Miloš Tunkl
|
Neaktivní
od 23.05.2008
|
Jednatel |
19.09.1995 |
Adresa: |
16000, 22178856, Praha, Bubeneč, Bubenečská, 495, 51, Bubenečská 495/51, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Karel Drbohlav
|
Neaktivní
od 19.09.1995
|
jednatel |
31.05.1994 |
Adresa: |
22398732, Praha, Krosenská, 542/16 |
|
Ing. Karel Hušner
|
Neaktivní
od 19.09.1995
|
jednatel |
31.05.1994 |
Adresa: |
Praha, Ul.9.května, 71/21 |
|
Ing. Jiří Iltis
|
Neaktivní
od 19.09.1995
|
jednatel |
31.05.1994 |
Adresa: |
22251740, Praha, Vondroušova, 1190 |
|
Miroslav Kuneš
|
Neaktivní
od 19.09.1995
|
jednatel |
31.05.1994 |
Adresa: |
12771571, Jeneč, Lidická, 179 |
|
Ing. Helena Marečková
|
Neaktivní
od 19.09.1995
|
jednatel |
31.05.1994 |
Adresa: |
Hostivice, Lípová, 577 |
|
Ing. Alois Zámečník
|
Neaktivní
od 19.09.1995
|
jednatel |
31.05.1994 |
Adresa: |
21817511, Praha, Nad úpadem, 406 |
|
Karel Drbohlav
|
Neaktivní
od 19.09.1995
|
jednatel |
31.05.1994 |
Adresa: |
18100, 22398732, Praha, Troja, Krosenská, 542, 16, Krosenská 542/16, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Karel Hušner
|
Neaktivní
od 19.09.1995
|
jednatel |
31.05.1994 |
Adresa: |
19800, 22453661, Praha, Hostavice, 9. května, 71, 9. května 71, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Jiří Iltis
|
Neaktivní
od 19.09.1995
|
jednatel |
31.05.1994 |
Adresa: |
16300, 22251740, Praha, Řepy, Vondroušova, 1190, 41, Vondroušova 1190/41, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Miroslav Kuneš
|
Neaktivní
od 19.09.1995
|
jednatel |
31.05.1994 |
Adresa: |
25261, 12771571, Praha-západ, Jeneč, Jeneč, Lidická, 179, Lidická 179, 25261 Jeneč |
|
Ing. Helena Marečková
|
Neaktivní
od 19.09.1995
|
jednatel |
31.05.1994 |
Adresa: |
25301, 12762920, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Lipová, 577, Lipová 577, 25301 Hostivice |
|
Ing. Alois Zámečník
|
Neaktivní
od 19.09.1995
|
jednatel |
31.05.1994 |
Adresa: |
14900, 21817511, Praha, Háje, Nad úpadem, 406, 9, Nad úpadem 406/9, Háje, 14900 Praha 4 |
|