Jaroslav Horák
|
Aktivní
|
jednatel |
10.09.1996 |
Adresa: |
1, Praha 6 - Břevnov, Šlikova, 1179/24 |
|
Jaroslav Horák
|
Aktivní
|
jednatel |
10.09.1996 |
Adresa: |
16900, 22161490, Praha, Břevnov, Šlikova, 1179, 24, Šlikova 1179/24, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Irena Počtová
|
Neaktivní
od 10.09.1996
|
jednatel |
08.05.1996 |
Adresa: |
1, Praha 8 - Kobylisy, Vršní, 41 |
|
Irena Počtová
|
Neaktivní
od 10.09.1996
|
jednatel |
08.05.1996 |
Adresa: |
18200, 22364684, Praha, Kobylisy, Vršní, 794, 41, Vršní 794/41, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Václav Kočka
|
Neaktivní
od 08.05.1996
|
jednatel |
13.11.1995 |
Adresa: |
16000, 22245758, Praha 6, Čistovická, 244/28 |
|
Andrej Korpliakov
|
Neaktivní
od 08.05.1996
|
jednatel |
13.11.1995 |
Adresa: |
16000, 22245758, Praha 6, Čistovická, 244/28 |
|
Václav Kočka
|
Neaktivní
od 08.05.1996
|
jednatel |
13.11.1995 |
Adresa: |
16300, 22245758, Praha, Řepy, Čistovická, 244, 28, Čistovická 244/28, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Andrej Korpliakov
|
Neaktivní
od 08.05.1996
|
jednatel |
13.11.1995 |
Adresa: |
16300, 22245758, Praha, Řepy, Čistovická, 244, 28, Čistovická 244/28, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Václav Kočka
|
Neaktivní
od 13.11.1995
|
jednatel |
03.06.1994 |
Adresa: |
16000, 3, Praha 6, Čistajovická, 244/28 |
|
Andrej Korpliakov
|
Neaktivní
od 13.11.1995
|
jednatel |
03.06.1994 |
Adresa: |
16000, 3, Praha 6, Čistajovická, 244/28 |
|
Andrej Korpliakov
|
Neaktivní
od 13.11.1995
|
jednatel |
03.06.1994 |
Adresa: |
244/28, Praha 6, Čistajovická, 16000, Čistajovická 244/28, 16000 Praha 6, Česká republika |
|
Václav Kočka
|
Neaktivní
od 13.11.1995
|
jednatel |
03.06.1994 |
Adresa: |
244/28, Praha 6, Čistajovická, 16000, Čistajovická 244/28, 16000 Praha 6, Česká republika |
|