JAKUB NOVOTNÝ-KUZMA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.12.2023 |
Adresa: |
28129, 2429454, Kolín, Žiželice, Žiželice, Na Příkopech, 89, Na Příkopech 89, 28129 Žiželice |
|
DAVID ŽIVNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.12.2023 |
Adresa: |
28129, 2432455, Kolín, Žiželice, Žiželice, Jiráskova, 390, Jiráskova 390, 28129 Žiželice |
|
MARCELA NOVOTNÁ-KUZMOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.07.2018 |
Adresa: |
19900, 22493590, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Prachatická, 213 |
|
MARCELA NOVOTNÁ-KUZMOVÁ
|
Neaktivní
od 05.12.2023
|
jednatel |
13.07.2018 |
Adresa: |
19900, 22493590, Praha, Letňany, Prachatická, 213, Prachatická 213, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
MARCELA NOVOTNÁ-KUZMOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2018
|
jednatel |
25.04.2014 |
Adresa: |
18000, 28110331, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Kotlaska, 2414, 5a |
|
MARCELA NOVOTNÁ-KUZMOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2018
|
jednatel |
25.04.2014 |
Adresa: |
18000, 28110331, Praha, Libeň, Kotlaska, 2414, 5a, Kotlaska 2414/5a, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Jaromír Procházka
|
Neaktivní
od 16.03.2011
|
jednatel |
08.12.2000 |
Adresa: |
19000, 22451218, Praha 9, Praha 9, Horní Počernice, Tikovská, 2197/16 |
|
Jaromír Procházka
|
Neaktivní
od 16.03.2011
|
jednatel |
08.12.2000 |
Adresa: |
19300, 22451218, Praha, Horní Počernice, Tikovská, 2197, 16, Tikovská 2197/16, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Marcela Novotná - Kuzmová
|
Neaktivní
od 25.04.2014
|
jednatel |
25.01.1999 |
Adresa: |
18000, Praha 8, Praha 8, Světova, 1/423 |
|
Marcela Novotná - Kuzmová
|
Neaktivní
od 25.04.2014
|
jednatel |
25.01.1999 |
Adresa: |
18000, 22378821, Praha, Libeň, Světova, 523, 1, Světova 523/1, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Pavel Pokorný
|
Neaktivní
od 25.01.1999
|
jednatel |
26.07.1994 |
Adresa: |
1298224, Lidice, Oradourská, 143 |
|
Mgr. Vladimíra Ivanovič
|
Neaktivní
od 25.01.1999
|
jednatel |
26.07.1994 |
Adresa: |
12000, Praha 2, Na Zdreraze, 7 |
|
Pavel Kotěšovec
|
Neaktivní
od 25.01.1999
|
jednatel |
26.07.1994 |
Adresa: |
12000, 21736251, Praha 2, Na Zderaze, 7 |
|
Ing. Hana Pokorná
|
Neaktivní
od 25.01.1999
|
jednatel |
26.07.1994 |
Adresa: |
1298224, Lidice, Oradourská, 143 |
|
Pavel Pokorný
|
Neaktivní
od 25.01.1999
|
jednatel |
26.07.1994 |
Adresa: |
27354, 1298224, Kladno, Lidice, Lidice, Oradourská, 143, Oradourská 143, 27354 Lidice |
|
Mgr. Vladimíra Ivanovič
|
Neaktivní
od 25.01.1999
|
jednatel |
26.07.1994 |
Adresa: |
15521, 22109463, Praha, Sobín, Hostivická, 7, 14, Hostivická 7/14, Sobín, 15521 Praha 2 |
|
Pavel Kotěšovec
|
Neaktivní
od 25.01.1999
|
jednatel |
26.07.1994 |
Adresa: |
12000, 21736251, Praha, Nové Město, Na Zderaze, 2007, 7, Na Zderaze 2007/7, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Hana Pokorná
|
Neaktivní
od 25.01.1999
|
jednatel |
26.07.1994 |
Adresa: |
27354, 1298224, Kladno, Lidice, Lidice, Oradourská, 143, Oradourská 143, 27354 Lidice |
|