PETR ŠIMŮNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.03.2021 |
Adresa: |
19000, 22506675, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Litvínovská, 527, 22 |
|
PETR ŠIMŮNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.03.2021 |
Adresa: |
19000, 22506675, Praha, Prosek, Litvínovská, 527, 22, Litvínovská 527/22, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
MUDr. AVTANDIL ALEXANDER PAPIASVILI
|
Neaktivní
od 13.03.2021
|
jednatel |
13.04.2017 |
Adresa: |
12000, 21744122, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Šafaříkova, 455, 7 |
|
MUDr. AVTANDIL ALEXANDER PAPIASVILI
|
Neaktivní
od 13.03.2021
|
jednatel |
13.04.2017 |
Adresa: |
12000, 21744122, Praha, Vinohrady, Šafaříkova, 455, 7, Šafaříkova 455/7, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MAREK FERKL
|
Neaktivní
od 13.04.2017
|
jednatel |
29.07.2015 |
Adresa: |
16000, 22179046, Praha, Bubeneč, Kyjevská, 509, 12 |
|
MAREK FERKL
|
Neaktivní
od 13.04.2017
|
jednatel |
29.07.2015 |
Adresa: |
16000, 22179046, Praha, Bubeneč, Kyjevská, 509, 12, Kyjevská 509/12, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
JAN DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
jednatel |
26.03.2015 |
Adresa: |
18600, 22348948, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Sokolovská, 41, 7 |
|
JAN DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 29.07.2015
|
jednatel |
26.03.2015 |
Adresa: |
18600, 22348948, Praha, Karlín, Sokolovská, 41, 7, Sokolovská 41/7, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
MUDr. Avtandil Alexander Papiasvili
|
Neaktivní
od 26.03.2015
|
jednatel |
11.07.2011 |
Adresa: |
12000, 21744122, Praha 2, Vinohrady, Šafaříkova, 455, 7 |
|
MUDr. Avtandil Alexander Papiasvili
|
Neaktivní
od 26.03.2015
|
jednatel |
11.07.2011 |
Adresa: |
12000, 21744122, Praha, Vinohrady, Šafaříkova, 455, 7, Šafaříkova 455/7, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Jiřina Vašková
|
Neaktivní
od 11.07.2011
|
jednatel |
28.05.2009 |
Adresa: |
13000, 21785007, Praha 3, Přemyslovská, 35/1660 |
|
Ing. Jiřina Vašková
|
Neaktivní
od 11.07.2011
|
jednatel |
28.05.2009 |
Adresa: |
13000, 21785007, Praha, Žižkov, Přemyslovská, 1660, 35, Přemyslovská 1660/35, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Dr. Avtandil Alexander Papiasvili
|
Neaktivní
od 28.05.2009
|
Jednatel |
14.11.2001 |
Adresa: |
12000, 21744122, Praha 2, Praha 2, Šafaříkova, 7 |
|
Dr. Avtandil Alexander Papiasvili
|
Neaktivní
od 28.05.2009
|
Jednatel |
14.11.2001 |
Adresa: |
12000, 21744122, Praha, Vinohrady, Šafaříkova, 455, 7, Šafaříkova 455/7, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Štěpánka Kadeřábková
|
Neaktivní
od 14.11.2001
|
Jednatel |
28.08.1997 |
Adresa: |
21736332, Praha 2, Praha 2, Náplavní, 1/2013 |
|
Štěpánka Kadeřábková
|
Neaktivní
od 14.11.2001
|
Jednatel |
28.08.1997 |
Adresa: |
12000, 21736332, Praha, Nové Město, Náplavní, 2013, 1, Náplavní 2013/1, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Alexandr Hladný
|
Neaktivní
od 28.08.1997
|
Jednatel |
10.08.1994 |
Adresa: |
Praha 9-Běchovice, Výjezdová 499 |
|
Lubica Hladná
|
Neaktivní
od 28.08.1997
|
Jednatel |
10.08.1994 |
Adresa: |
Praha 9-Běchovice, Výjezdová 499 |
|
Ing. Alexandr Hladný
|
Neaktivní
od 28.08.1997
|
Jednatel |
10.08.1994 |
Adresa: |
19011, 22404333, Praha, Běchovice, Výjezdová, 499, Výjezdová 499, Běchovice, 19011 Praha 9 |
|
Lubica Hladná
|
Neaktivní
od 28.08.1997
|
Jednatel |
10.08.1994 |
Adresa: |
19011, 22404333, Praha, Běchovice, Výjezdová, 499, Výjezdová 499, Běchovice, 19011 Praha 9 |
|