LUDĚK KOVÁŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
19300, 22451994, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Ruprechtická, 2277, 12 |
|
Luděk Kovář
|
Aktivní
|
jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
19300, 22451994, Praha, Horní Počernice, Ruprechtická, 2277, 12, Ruprechtická 2277/12, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Petr Kovář
|
Neaktivní
od 25.11.1999
|
jednatel |
01.11.1995 |
Adresa: |
22365052, Praha 8, Veltěžská, 13 |
|
Jiří Chrt
|
Neaktivní
od 25.11.1999
|
jednatel |
01.11.1995 |
Adresa: |
22670696, Praha 10, Na Stezce, 5 |
|
Petr Kovář
|
Neaktivní
od 25.11.1999
|
jednatel |
01.11.1995 |
Adresa: |
18200, 22365052, Praha, Kobylisy, Veltěžská, 817, 13, Veltěžská 817/13, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Jiří Chrt
|
Neaktivní
od 25.11.1999
|
jednatel |
01.11.1995 |
Adresa: |
10000, 22670696, Praha, Vršovice, Na stezce, 1329, 5, Na stezce 1329/5, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Luděk Kovář
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
jednatel |
03.08.1994 |
Adresa: |
22451994, Praha 9, Ruprechtická, 2277 |
|
Luděk Kovář
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
jednatel |
03.08.1994 |
Adresa: |
19300, 22451994, Praha, Horní Počernice, Ruprechtická, 2277, 12, Ruprechtická 2277/12, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|