Ing. ZDENĚK KATZER
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2020 |
Adresa: |
15000, 22085068, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na bělidle, 998, 13 |
|
Ing. ZDENĚK KATZER
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2020 |
Adresa: |
15000, 22085068, Praha, Smíchov, Na bělidle, 998, 13, Na bělidle 998/13, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. PETR RUTRLE
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2014 |
Adresa: |
19800, 41117891, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Nademlejnská, 1064, 4 |
|
Ing. PETR RUTRLE
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2014 |
Adresa: |
19800, 41117891, Praha, Hloubětín, Nademlejnská, 1064, 4, Nademlejnská 1064/4, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Ing. PAVEL ČERNÝ
|
Neaktivní
od 01.01.2022
|
Jednatel |
22.08.2020 |
Adresa: |
14200, 27858090, Hlavní město Praha, Praha, Krč, V Štíhlách, 2051, 4 |
|
Ing. PAVEL ČERNÝ
|
Neaktivní
od 01.01.2022
|
Jednatel |
22.08.2020 |
Adresa: |
14200, 27858090, Praha, Krč, V Štíhlách, 2051, 4, V Štíhlách 2051/4, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Ing. PAVEL ČERNÝ
|
Neaktivní
od 22.08.2020
|
Jednatel |
12.09.2015 |
Adresa: |
14800, 26114577, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Za valem, 1428, 19 |
|
Ing. PAVEL ČERNÝ
|
Neaktivní
od 22.08.2020
|
Jednatel |
12.09.2015 |
Adresa: |
14800, 26114577, Praha, Kunratice, Za valem, 1428, 19, Za valem 1428/19, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Petr Rutrle
|
Neaktivní
od 07.10.2014
|
jednatel |
27.10.2011 |
Adresa: |
18200, 22370684, Praha 8, Kobylisy, Střekovská, 1340, 6 |
|
Ing. Zdeněk Katzer
|
Neaktivní
od 01.02.2020
|
jednatel |
27.10.2011 |
Adresa: |
15000, 22085068, Praha 5, Smíchov, Na Bělidle, 998, 13 |
|
Ing. Petr Rutrle
|
Neaktivní
od 07.10.2014
|
jednatel |
27.10.2011 |
Adresa: |
18200, 22370684, Praha, Kobylisy, Střekovská, 1340, 6, Střekovská 1340/6, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. ZDENĚK KATZER
|
Neaktivní
od 01.02.2020
|
jednatel |
27.10.2011 |
Adresa: |
15000, 22085068, Praha, Smíchov, Na bělidle, 998, 13, Na bělidle 998/13, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Pavel Černý
|
Neaktivní
od 12.09.2015
|
Jednatel |
15.05.2006 |
Adresa: |
14800, 26114577, Praha 4, Za valem, 1428/19 |
|
Ing. PAVEL ČERNÝ
|
Neaktivní
od 12.09.2015
|
Jednatel |
15.05.2006 |
Adresa: |
14800, 26114577, Praha, Kunratice, Za valem, 1428, 19, Za valem 1428/19, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Pavel Černý
|
Neaktivní
od 15.05.2006
|
Jednatel |
26.04.2006 |
Adresa: |
14800, 26114577, Praha 4, Za valem, 1428/19 |
|
Ing. PAVEL ČERNÝ
|
Neaktivní
od 15.05.2006
|
Jednatel |
26.04.2006 |
Adresa: |
14800, 26114577, Praha, Kunratice, Za valem, 1428, 19, Za valem 1428/19, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Pavel Černý
|
Neaktivní
od 26.04.2006
|
Jednatel |
18.12.1995 |
Adresa: |
21846049, Praha 4, Praha 4, Leopoldova, 2043/24 |
|
Ing. Pavel Černý
|
Neaktivní
od 26.04.2006
|
Jednatel |
18.12.1995 |
Adresa: |
14900, 21846049, Praha, Chodov, Leopoldova, 2043, 24, Leopoldova 2043/24, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Pavel Černý
|
Neaktivní
od 18.12.1995
|
jednatel |
10.08.1994 |
Adresa: |
21946451, Praha 4, Praha 4, Svatoslavova, 19 |
|
Ing. Václav Černý
|
Neaktivní
od 26.06.1996
|
jednatel |
10.08.1994 |
Adresa: |
21845433, Praha 4, Praha 4, Dědinova, 1985/10 |
|
Ing. Pavel Černý
|
Neaktivní
od 18.12.1995
|
jednatel |
10.08.1994 |
Adresa: |
14000, 21946451, Praha, Nusle, Svatoslavova, 766, 19, Svatoslavova 766/19, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Václav Černý
|
Neaktivní
od 26.06.1996
|
jednatel |
10.08.1994 |
Adresa: |
14800, 21845433, Praha, Chodov, Dědinova, 1985, 10, Dědinova 1985/10, Chodov, 14800 Praha 4 |
|