KATEŘINA KASKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.11.2014 |
Adresa: |
14000, 21952582, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Na Jezerce, 1461, 20 |
|
KATEŘINA KASKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.11.2014 |
Adresa: |
14000, 21952582, Praha, Nusle, Na Jezerce, 1461, 20, Na Jezerce 1461/20, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Marta Městková
|
Aktivní
|
jednatel |
05.02.2008 |
Adresa: |
21952582, Praha 4, Na Jezerce, 1461/20 |
|
Marta Městková
|
Aktivní
|
jednatel |
05.02.2008 |
Adresa: |
14000, 21952582, Praha, Nusle, Na Jezerce, 1461, 20, Na Jezerce 1461/20, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Marta Městsková
|
Neaktivní
od 05.02.2008
|
jednatel |
16.12.2004 |
Adresa: |
21952582, Praha 4, Na Jezerce, 1461/20 |
|
Marta Městsková
|
Neaktivní
od 05.02.2008
|
jednatel |
16.12.2004 |
Adresa: |
14000, 21952582, Praha, Nusle, Na Jezerce, 1461, 20, Na Jezerce 1461/20, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
František Městka
|
Neaktivní
od 28.12.1998
|
Jednatel |
03.08.1994 |
Adresa: |
21952582, Praha 4, Na Jezerce, 1461/20 |
|
David Procházka
|
Neaktivní
od 10.06.2003
|
Jednatel |
03.08.1994 |
Adresa: |
21952582, Praha 4, Na Jezerce, 1461/20 |
|
Jana Kasková
|
Neaktivní
od 19.09.2014
|
Jednatel |
03.08.1994 |
Adresa: |
21952582, Praha 4, Na Jezerce, 1461/20 |
|
František Městka
|
Neaktivní
od 28.12.1998
|
Jednatel |
03.08.1994 |
Adresa: |
14000, 21952582, Praha, Nusle, Na Jezerce, 1461, 20, Na Jezerce 1461/20, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
David Procházka
|
Neaktivní
od 10.06.2003
|
Jednatel |
03.08.1994 |
Adresa: |
14000, 21952582, Praha, Nusle, Na Jezerce, 1461, 20, Na Jezerce 1461/20, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Jana Kasková
|
Neaktivní
od 19.09.2014
|
Jednatel |
03.08.1994 |
Adresa: |
14000, 21952582, Praha, Nusle, Na Jezerce, 1461, 20, Na Jezerce 1461/20, Nusle, 14000 Praha 4 |
|