Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | REALIMPEX a.s. |
ICO: | 61501824 |
Registrovaná adresa: | 16300, 22248609, Praha, Řepy, Na moklině, 541, 6, Na moklině 541/6, Řepy, 16300 Praha 6 |
Začleněno na: | 15.09.1994 |
Předmět podnikání: |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování dalších služeb kromě základních, zajišťující řádný provoz
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytovánídalších služeb kromě základních, zajišťující řádný provoz
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MONIKA HOFBAUEROVÁ | Aktivní | Předseda dozorčí rady | 06.09.2019 |
|
|||
ZUZANA NOVOTNÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 06.09.2019 |
|
|||
SÁRA HOFBAUEROVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 06.09.2019 |
|
|||
MONIKA HOFBAUEROVÁ | Aktivní | Předseda dozorčí rady | 06.09.2019 |
|
|||
ZUZANA NOVOTNÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 06.09.2019 |
|
|||
SÁRA HOFBAUEROVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 06.09.2019 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Jana Ježková | Neaktivní od 20.02.2002 | jednatel | 12.01.1999 |
|
|||
JANA JEŽKOVÁ | Neaktivní od 20.02.2002 | jednatel | 12.01.1999 |
|
|||
JUDr. Vladimír Koucký | Neaktivní od 27.02.1998 | jednatel | 15.09.1994 |
|
|||
JUDr. Milan Hofbauer | Neaktivní od 20.02.2002 | jednatel | 15.09.1994 |
|
|||
JUDr. Vladimír Koucký | Neaktivní od 27.02.1998 | jednatel | 15.09.1994 |
|
|||
JUDr. Milan Hofbauer | Neaktivní od 20.02.2002 | jednatel | 15.09.1994 |
|
Registrační číslo REALIMPEX a.s. je 61501824.
Registrační adresa REALIMPEX a.s. je 16300, 22248609, Praha, Řepy, Na moklině, 541, 6, Na moklině 541/6, Řepy, 16300 Praha 6.
REALIMPEX a.s. byla založena 15.09.1994.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je MONIKA HOFBAUEROVÁ, ZUZANA NOVOTNÁ, SÁRA HOFBAUEROVÁ, MONIKA HOFBAUEROVÁ, ZUZANA NOVOTNÁ, SÁRA HOFBAUEROVÁ.