JAN JELÍNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.12.2016 |
Adresa: |
15000, 22101357, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na Doubkové, 2358, 7 |
|
JAN JELÍNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.12.2016 |
Adresa: |
15000, 22101357, Praha, Smíchov, Na Doubkové, 2358, 7, Na Doubkové 2358/7, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Jan Jelínek
|
Neaktivní
od 09.12.2016
|
jednatel |
27.03.2007 |
Adresa: |
15000, 22101357, Praha 5, Smíchov, Na Doubkové, 2358/7 |
|
JAN JELÍNEK
|
Neaktivní
od 09.12.2016
|
jednatel |
27.03.2007 |
Adresa: |
15000, 22101357, Praha, Smíchov, Na Doubkové, 2358, 7, Na Doubkové 2358/7, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Emílie Veselá
|
Neaktivní
od 27.03.2007
|
jednatel |
06.02.2002 |
Adresa: |
19000, Praha 9,Střížkov, Jablonecká, 354 |
|
Emílie Veselá
|
Neaktivní
od 27.03.2007
|
jednatel |
06.02.2002 |
Adresa: |
19000, 22516573, Praha, Střížkov, Jablonecká, 354, 33, Jablonecká 354/33, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Emílie Veselá
|
Neaktivní
od 06.02.2002
|
jednatel |
29.06.1994 |
Adresa: |
22516573, Praha 9, Jablonecká, 354 |
|
Emílie Veselá
|
Neaktivní
od 06.02.2002
|
jednatel |
29.06.1994 |
Adresa: |
19000, 22516573, Praha, Střížkov, Jablonecká, 354, 33, Jablonecká 354/33, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|